Urs von Aesch
domiciled in Grüningen, from Grossaffoltern Active mandates: Apprimus Informatik GmbH Connected persons: Nadia von Aesch-Gatto You can stay up to date through "Urs von Aesch", please log in or register free of charge.You are now following "Urs von Aesch"
Credit rating You can stay up to date through "Urs von Aesch", please log in or register free of charge.You are now following "Urs von Aesch"
|
Places where people with the name Urs von Aesch live
Sectors in which people with the name Urs von Aesch work
IT services
IT services
Private persons with the name Urs von Aesch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Urs von Aesch
Publication number: 3384775, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Alterssiedlungen Lyss, in Lyss, CHE-103.391.921, Stiftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2016, Publ. 2998937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldmann, Vreni, von Thunstetten, in Lyss, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Walter, von Lyss, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eyer, Hilde, von Naters, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Janine, von Landiswil, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Aesch, Ursula, von Grossaffoltern und Lyss, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürzeler, Brigitte, von Uerkheim, in Lyss, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waag, Elisabeth, von Thun, in Lyss, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fahrni, Brigitte, von Meiringen, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fallegger, Sandra, von Quarten, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morgenthaler, Mirjam, von Ursenbach, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bangerter, Willy, von Lyss, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1761443, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AivlaSoft GmbH, in Grüningen, CHE-114.853.707, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2009, S. 25, Publ. 5013634).
Firma neu:
AivlaSoft GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.10.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Aesch, Nadia, von Grossaffoltern, in Grüningen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Aesch, Urs, von Grossaffoltern, in Grüningen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5299152, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Apprimus Informatik GmbH, in Grüningen, CH-020.4.023.031-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2009, S. 25, Publ. 4958304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker, Dr. Gabriel, von Däniken, in Dättlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Aesch, Urs, von Grossaffoltern, in Grüningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
von Aesch-Gatto, Nadia, von Grossaffoltern, in Grüningen, mit Einzelunterschrift.