Gerardo Rafael Vanoni
domiciled in Frasnacht, from Arbon Active mandates: Stadtbibliothek Arbon, Zahnarztpraxis Ingrid Vanoni-Heineken GmbH Connected persons: René Walther, Cyrill Keller, Armin Otto Broger and more You can stay up to date through "Gerardo Rafael Vanoni", please log in or register free of charge.You are now following "Gerardo Rafael Vanoni"
Credit rating You can stay up to date through "Gerardo Rafael Vanoni", please log in or register free of charge.You are now following "Gerardo Rafael Vanoni"
|
Places where people with the name Gerardo Rafael Vanoni live
Sectors in which people with the name Gerardo Rafael Vanoni work
Operation of libraries and museums
Operation of medical and dental practices
Operation of libraries and museums
Operation of medical and dental practices
Private persons with the name Gerardo Rafael Vanoni
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gerardo Rafael Vanoni
Publication number: HR02-1005492867, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stadtbibliothek Arbon, in Arbon, CHE-101.680.159, Stiftung (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005454417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diezi, Domnik, von Thal, in Stachen (Arbon), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vanoni, Gerardo Rafael, von Arbon, in Arbon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005454417, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stadtbibliothek Arbon, in Arbon, CHE-101.680.159, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ribler , Stefan, von Arbon, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broger, Armin [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Appenzell, in Rorschach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Broger, Armin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüscher, Ruth [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Moosleerau, in Arbon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lüscher, Ruth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vanoni, Gerardo Rafael, von Arbon, in Arbon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004881456, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Zahnarztpraxis Ingrid Vanoni-Heineken GmbH, in Arbon, CHE-134.708.445, Bahnhofstrasse 26, 9320 Arbon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.04.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Zahnarztpraxis sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Dr. med. dent. Ingrid Vanoni-Heineken (CHE-206.529.458), in Arbon, gemäss Vertrag vom 24.04.2020 und Übernahmebilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 464'880.47 und Passiven von CHF 36'028.70, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 408'851.77 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 24.04.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vanoni-Heineken, Ingrid, von Arbon, in Frasnacht (Arbon), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vanoni, Gerardo Rafael, von Arbon, in Frasnacht (Arbon), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.