Christian Udry
domiciled in St. Silvester, from Tafers Active mandates: LMT (Lüftungs-Montage-Team) GmbH, Treuhand and IT-Solutions GmbH and more Connected persons: Armend Limani, Iryna Udry You can stay up to date through "Christian Udry", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Udry"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Udry", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Udry"
|
Places where people with the name Christian Udry live
Sectors in which people with the name Christian Udry work
Other construction
Fiduciary services
Management of real estate portfolio properties
Other construction
Fiduciary services
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Christian Udry
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Udry
Publication number: HR01-1005887317, Commercial Registry Office Berne, (36)
LMT (Lüftungs-Montage-Team) GmbH, in Köniz, CHE-322.854.489, Freiburgstrasse 581, 3172 Niederwangen b. Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Installation von Lüftungs-Heizung-Klimaanlagen sowie den Import und Handel namentlich mit Gebäudetechnik-Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter sowohl Grundstücke erwerben und renovieren als auch verwalten sowie Wertschriften kaufen und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 03.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Udry, Christian, von Tafers, in St. Silvester, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Limani, Armend, kosovarischer Staatsangehöriger, in Schmitten FR, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004652440, Commercial Registry Office Zug, (170)
Renovello GmbH, in Zug, CHE-306.619.636, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, S.0, Publ. 3058769).
Firma neu:
Renovello GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.06.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Udry, Christian, von St. Antoni, in St. Silvester, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3058769, Commercial Registry Office Zug, (170)
Renovello GmbH, in Zug, CHE-306.619.636, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2963531).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furter, Ursula, von Staufen, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Udry, Christian, von St. Antoni, in St. Silvester, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].