Memet Tuncer
domiciled in Opfikon, from Zürich Active mandates: adkon GmbH, Food Club Gastro GmbH in Liquidation Connected persons: Mustafa Kara You can stay up to date through "Memet Tuncer", please log in or register free of charge.You are now following "Memet Tuncer"
Credit rating You can stay up to date through "Memet Tuncer", please log in or register free of charge.You are now following "Memet Tuncer"
|
Places where people with the name Memet Tuncer live
Sectors in which people with the name Memet Tuncer work
Production of comestibles
Business management and administration
Production of comestibles
Business management and administration
Private persons with the name Memet Tuncer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Memet Tuncer
Publication number: HR02-1004949987, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Anatolien Food GmbH, in Schlieren, CHE-282.154.633, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4095781).
Domizil neu:
Uitikonerstrasse 2, 8952 Schlieren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tuncer, Memet, von Zürich, in Opfikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Ediz, Halil Ibrahim, von Dällikon, in Dällikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kara, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Avdiu, Raza, kosovarische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Publication number: HR02-1004880939, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gallico AG, in Schlieren, CHE-109.464.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, S.0, Publ. 2076211).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tuncer, Memet, von Zürich, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kara, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4183745, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Food Club Gastro GmbH, in Zürich, CHE-273.424.012, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2017, Publ. 3589433).
Statutenänderung:
26.02.2018.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Uitikonerstrasse 2, 8952 Schlieren.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bekusoglu, Rasim, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tuncer, Memet, von Zürich, in Opfikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ediz, Halil Ibrahim, von Dällikon, in Dällikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kara, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.