Christophe Alain Tosi
domiciled in Sierre, from Winznau Active mandates: Welcom Sierre SA, GLOBAL SECURITE CONCEPT SA and more Connected persons: Christophe Etienne Michellod, Baptiste Michellod, Olivier Aldo Adrien Brighenti and more You can stay up to date through "Christophe Alain Tosi", please log in or register free of charge.You are now following "Christophe Alain Tosi"
Credit rating You can stay up to date through "Christophe Alain Tosi", please log in or register free of charge.You are now following "Christophe Alain Tosi"
|
Places where people with the name Christophe Alain Tosi live
Sectors in which people with the name Christophe Alain Tosi work
Management of real estate portfolio properties
Other freelance work
Operation of other financial institutions
Electrical power production and utilities
Beverage production (with alcohol)
Trading with various goods
Management of real estate portfolio properties
Other freelance work
Operation of other financial institutions
Electrical power production and utilities
Beverage production (with alcohol)
Trading with various goods
Private persons with the name Christophe Alain Tosi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christophe Alain Tosi
Publication number: HR02-1006057829, Commercial Registry Office Valais, (626)
Welcom Sierre SA, à Sierre, CHE-101.020.572, société anonyme (No. FOSC 219 du 10.11.2023, Publ. 1005882567).
Modification des statuts:
02.05.2024.
Nouvelle adresse:
Rue du Manège 3, 3960 Sierre.
Nouveau but:
La société a pour but l'acquisition, la vente, la gestion et l'administration d'immeubles;
la fabrication et le commerce de matériaux de construction de toutes sortes. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, détenir et gérer des participations financières, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement, tant en Suisse qu'à l'étranger.
Nouvelles actions:
600 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts et 500 actions nominatives de CHF 1'000.00].
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: Apport en nature : selon contrat du 17.04.2002, de Werner Büttiker, le droit de superficie distinct et permanent feuillet No (8735), plan No 30, commune de Sierre d'une valeur de CHF 412'000.-- accepté pour ce prix, y compris une dette hypothécaire de CHF 290'000.-- et dont CHF 50'000.-- sont imputés sur le capital-actions contre remise de 50 actions de CHF 1'000.--, le solde, soit CHF 72'000.-- constituant une créance envers la société].
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par courrier ou par courriel. [biffé: Conseil d'Administration : un à cinq membres]. [biffé: Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification]. Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Par décision de l'assemblée générale du 02.05.2024 les statuts de la société ont été adaptés à la conversion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Büttiker, Werner, de Neuendorf, à Sierre, président du conseil, avec signature individuelle;
Büttiker, Carmen Juliette, de Neuendorf, à Veyras, administratrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Tosi, Christophe Alain, de Winznau, à Sierre, administrateur unique, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005835515, Commercial Registry Office Valais, (626)
GLOBAL SECURITE CONCEPT SA, à Sierre, CHE-358.692.095, société anonyme (No. FOSC 81 du 27.04.2017, p.0, Publ. 3490513).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beytrison, Thibault Gilbert, de Saint-Martin VS, à Chermignon, président, avec signature collective à deux;
Gehrig, Francis Ferdinand, de Signau, à Port-Valais, administrateur, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Tosi, Christophe Alain, de Winznau, à Sierre, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1005732900, Commercial Registry Office Valais, (626)
Solexis SA, à Sierre, CHE-115.580.630, société anonyme (No. FOSC 236 du 05.12.2022, Publ. 1005619999).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Tosi, Christophe, de Winznau, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux;
Quadis Revisionen GmbH (CHE-485.142.969), à Leuk, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Bichsel, Frédéric, de Genève, à Bonvillars, président, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Ofisa Berney Associés SA (CHE-105.764.401), à Lausanne, organe de révision.