Kamil Top
domiciled in Hoppegarten, from Turkey Active mandates: Leven Services AG Connected persons: Hermann Habib, Walter Zügler You can stay up to date through "Kamil Top", please log in or register free of charge.You are now following "Kamil Top"
Credit rating You can stay up to date through "Kamil Top", please log in or register free of charge.You are now following "Kamil Top"
|
Places where people with the name Kamil Top live
Sectors in which people with the name Kamil Top work
Business management and administration
Business management and administration
Private persons with the name Kamil Top
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kamil Top
Publication number: HR02-1005993604, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Leven Services AG, in Herisau, CHE-115.573.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806420).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habib, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Regensburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Top, Kamil, türkischer Staatsangehöriger, in Hoppegarten (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3549755, Commercial Registry Office Zug, (170)
Swiss Aurum Advisory AG, in Baar, CHE-108.665.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Syurmeli, Kezban Akifova, bulgarische Staatsangehörige, in Suvorovo (BG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Top, Kamil, türkischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sürmeli, Halil, türkischer Staatsangehöriger, in Bingen am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3198081, Commercial Registry Office Zug, (170)
CONTRAS Continental Trading & Advisory Services AG, bisher in Rorschacherberg, CHE-108.665.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009).
Statutenänderung:
07.11.2016.
Firma neu:
Swiss Aurum Advisory AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere Handel mit Edelmetallen, Rohstoffen und technischen Geräten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Ulrich, von Wolfhalden, in Rorschacherberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sürmeli, Halil, türkischer Staatsangehöriger, in Bingen am Rhein (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Syurmeli, Kezban Akifova, bulgarische Staatsangehörige, in Suvorovo (BG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Top, Kamil, türkischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Adalisory, Melih, türkischer Staatsangehöriger, in Küblis, Direktor, mit Einzelunterschrift.