Akhil Thomas
domiciled in Frauenfeld, from Austria Active mandates: InfinityStar GmbH Connected persons: Cherian Padinjarethalakal Thomas You can stay up to date through "Akhil Thomas", please log in or register free of charge.You are now following "Akhil Thomas"
Credit rating You can stay up to date through "Akhil Thomas", please log in or register free of charge.You are now following "Akhil Thomas"
|
Places where people with the name Akhil Thomas live
Sectors in which people with the name Akhil Thomas work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Akhil Thomas
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Akhil Thomas
Publication number: HR01-1005981235, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
InfinityStar GmbH (InfinityStar Sàrl) (InfinityStar Sagl) (InfinityStar LLC), in Appenzell, CHE-422.314.489, Weissbadstrasse 8b, 9050 Appenzell, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.02.2024.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere Schmuck und Edelsteinen, sowie Erbringung weiterer, damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 19.02.2024 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen:
Thomas, Akhil, österreichischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00;
Thomas, Cherian, indischer Staatsangehöriger, in Gebertingen (Gommiswald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Publication number: HR02-1005167151, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
SWISS AKHIL GMBH, bisher in Zürich, CHE-184.597.142, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3478539).
Statutenänderung:
18.03.2021.
Firma neu:
SWISS AKHIL GMBH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SWISS AKHIL SARL en liquidation) (SWISS AKHIL SAGL in liquidazione) (SWISS AKHIL LTD LIAB. CO in liquidation).
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Gerlikonerstrasse 5, 8500 Frauenfeld. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.03.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomas, Akhil, österreichischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Eschenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004450314, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Nic.Cataldo GmbH, in Starrkirch-Wil, CHE-464.884.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, Publ. 2966233).
Firma neu:
Nic.Cataldo GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.08.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomas, Akhil, österreichischer Staatsangehöriger, in Eschenz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cataldo, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Starrkirch-Wil, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].