Ludwig Stutz
domiciled in Islisberg, from Arni (AG) and Islisberg Active mandates: L. & M. Stutz-Job GmbH Connected persons: Maja Stutz-Job You can stay up to date through "Ludwig Stutz", please log in or register free of charge.You are now following "Ludwig Stutz"
Credit rating You can stay up to date through "Ludwig Stutz", please log in or register free of charge.You are now following "Ludwig Stutz"
|
Places where people with the name Ludwig Stutz live
Sectors in which people with the name Ludwig Stutz work
Agricultural services
Agricultural services
Private persons with the name Ludwig Stutz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ludwig Stutz
Publication number: 2187253, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Dimorep AG, in Islisberg, CHE-103.284.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, Publ. 6231724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Ludwig, von Islisberg, in Islisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Paula, von Islisberg, in Islisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stutz, Andreas, von Islisberg, in Islisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6231724, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Dimorep AG, in Islisberg, CH-400.3.005.991-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2002, S. 1, Publ. 489566).
Statutenänderung:
15.06.2011.
Zweck neu:
Betrieb einer Reparaturwerkstätte für das Autogewerbe, insbesondere Reparatur von Dieselmotoren;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Higewo Treuhand & Revisions AG (CHE-100.651.327), in Wohlen AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Ludwig, von Islisberg, in Islisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stutz, Paula, von Islisberg, in Islisberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2832250, Commercial Registry Office Aargau, (400)
L. & M. Stutz-Job GmbH, in Islisberg, CH-400.4.026.515-1, Dorfstrasse 28, 8905 Islisberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.04.2005.
Zweck:
Planung und Ausführung von Arbeiten für Dritte auf dem Sektor Landwirtschaft, Kommunalwesen, Tiefbau aller Art, Gartengestaltungen, Ackerbau und Feldwirtschaft. Die Firma kann dies tun in Eigenregie, als Auftraggeber oder als Generalunternehmer;
kann Liegenschaften, Maschinen, Gerätschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Stutz-Job, Maja, von Islisberg und Birmensdorf ZH, in Islisberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Stutz, Ludwig, von Islisberg, in Islisberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.