Albert Studerus
domiciled in Neuhausen, from Waldkirch Active mandates: Schmerlat Aviation AG, STUDICO Immobilien AG and more Connected persons: Markus Gysel, Claudia Ellenberger-Richli, Tobias Jonathan Studerus and more You can stay up to date through "Albert Studerus", please log in or register free of charge.You are now following "Albert Studerus"
Credit rating You can stay up to date through "Albert Studerus", please log in or register free of charge.You are now following "Albert Studerus"
|
Places where people with the name Albert Studerus live
Sectors in which people with the name Albert Studerus work
Repair and installation of machines and equipment
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Repair and installation of machines and equipment
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Albert Studerus
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Albert Studerus
Publication number: HR02-1005640297, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
SLG Projects GmbH, in Olten, CHE-137.144.562, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studerus, Albert, von Waldkirch, in Neuhausen am Rheinfall, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiber, Philippe, von Biel-Benken, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005556700, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Neukom Composite AG, in Neunkirch, CHE-107.410.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2009, S.12, Publ. 5208184).
Statutenänderung:
02.09.2022.
Firma neu:
Schmerlat Aviation AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Reparatur, den Unterhalt und Handel von Flugzeugen und Flugzeugkomponenten, Konstruktion und Produktion von faserverstärkten Kunststoffteilen sowie Erwerb und Verwertung von Patenten und Verfahren. Des Weiteren erbringt die Gesellschaft Informatikdienstleistungen und entwickelt und vertreibt Informatiklösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neukom, Martin, von Rafz, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysel, Markus, von Wilchingen, in Hallau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ellenberger, Claudia, von Frauenfeld, in Löhningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studerus, Albert, von Waldkirch, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005259631, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
STUDICO Immobilien AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-277.902.536, Bergstrasse 7, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.07.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verwaltung, Unterhalt und Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.07.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Studerus, Albert, von Waldkirch, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Studerus, Brigitte, von Waldkirch, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Studerus, Fabio Bruno, von Waldkirch, in Hofen SH (Thayngen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studerus, Roman Albert, von Waldkirch, in Hofen SH (Thayngen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studerus, Tobias Jonathan, von Waldkirch, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.