Marcel Studer Angehrn
domiciled in Freidorf TG, from Trimbach Active mandates: projektinvest gmbh, Studer Invest Holding AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Marcel Studer Angehrn", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Studer Angehrn"
Credit rating You can stay up to date through "Marcel Studer Angehrn", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Studer Angehrn"
|
Places where people with the name Marcel Studer Angehrn live
Sectors in which people with the name Marcel Studer Angehrn work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Marcel Studer Angehrn
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marcel Studer Angehrn
Publication number: 2356303, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Arcosta GmbH, in Sachseln, CHE-193.316.862, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.137 vom 17.07.2012, Publ. 6772124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer Angehrn, Marcel, von Trimbach, in Roggwil (TG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 0.00 und Studer Invest Holding AG, in Roggwil (TG), Gesellschafterin, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Biasio, Norbert, von St. Gallen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00] und Scherrer, Markus, von Mosnang, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2356301, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Arcuba GmbH, in Sachseln, CHE-115.062.571, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.94 vom 16.05.2014, Publ. 1505237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer Angehrn, Marcel, von Trimbach, in Roggwil (TG), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Geschäftsführer, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Biasio, Norbert, von St. Gallen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 106 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00], Buri, Jürg, von Oberburg, in Männedorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 108 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00] und Scherrer, Markus Josef, von Mosnang, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 106 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2108271, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
projektinvest gmbh, bisher in Volketswil, CHE-114.590.258, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2013, Publ. 1166607).
Gründungsstatuten:
28.10.2008.
Statutenänderung:
16.03.2015.
Sitz neu:
Roggwil TG.
Domizil neu:
Himmelreich 12, 9306 Freidorf TG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft tätigt Beratungen auf Mandatsebene in sämtlichen Fragen rund um die Immobilienplanung, Immobilienanlagen und Immobilenfinanzierungen für private Personen und professionelle Anleger/Investoren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Markus Karl, von Bäretswil, in Stäfa, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer Angehrn, Marcel, von Trimbach, in Roggwil TG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Studer Invest Holding AG (CHE-225.157.788), in Roggwil TG, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Studer Invest Holding AG (CH-440.3.025.235-7) und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].