Anders John Fredrik Strömberg
domiciled in Göteborg, from Sweden Active mandates: H2U GmbH Connected persons: Thomas Gyger You can stay up to date through "Anders John Fredrik Strömberg", please log in or register free of charge.You are now following "Anders John Fredrik Strömberg"
Credit rating You can stay up to date through "Anders John Fredrik Strömberg", please log in or register free of charge.You are now following "Anders John Fredrik Strömberg"
|
Places where people with the name Anders John Fredrik Strömberg live
Sectors in which people with the name Anders John Fredrik Strömberg work
Operation of recording studios
Operation of recording studios
Private persons with the name Anders John Fredrik Strömberg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Anders John Fredrik Strömberg
Publication number: 7144300, Commercial Registry Office Berne, (36)
H2U GmbH, in Thun, CH-035.4.035.821-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2011, Publ. 6350934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieber, Anton, von Reichenbach im Kandertal, in Gurzelen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Thomas, von Eriz, in Latterbach (Erlenbach im Simmental), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Latterbach (Erlenbach im Simmental), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Strömberg, Anders John Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 5775830, Commercial Registry Office Berne, (36)
H2U GmbH, in Gurzelen, CH-035.4.035.821-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2006, S. 3, Publ. 3217144).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Thomas, von Eriz, in Latterbach (Erlenbach im Simmental), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Latterbach (Erlenbach im Simmental) und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Sieber, Anton, von Reichenbach im Kandertal, in Gurzelen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Strömberg, Anders John Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Publication number: 3217144, Commercial Registry Office Berne, (36)
H2U GmbH, in Gurzelen, CH-035.4.035.821-8, Burg-Jungholz 3, 3663 Gurzelen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.01.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt: Musikproduktion, inkl. Betreiben von Aufnahmestudios, Vertrieb, Handel und Lizenzierung von Musikprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Gyger, Thomas, von Eriz, in Latterbach (Erlenbach im Simmental), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Sieber, Anton, von Reichenbach im Kandertal, in Gurzelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Strömberg, Anders John Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.