Paul Stohler
domiciled in Basel, from Arboldswil Active mandates: Stiftung Münstergemeinde, Verein Mamma Connected persons: Matthias Sutter, Sabine Burckhardt Wasna, Edgar Flückiger and more You can stay up to date through "Paul Stohler", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Stohler"
Credit rating You can stay up to date through "Paul Stohler", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Stohler"
|
Places where people with the name Paul Stohler live
Sectors in which people with the name Paul Stohler work
Religious, political or secular associations
Other social services
Religious, political or secular associations
Other social services
Private persons with the name Paul Stohler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Paul Stohler
Publication number: HR01-1005062175, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung Münstergemeinde, in Basel, CHE-324.349.995, c/o Paul Stohler, Lehenmattstr. 263, 4052 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
26.08.1992.
Zweck:
Zweck der Stiftung ist die finanzielle Unterstützung der kirchlichen Gemeindearbeit der Münstergemeinde. Es soll der Münstergemeinde in erster Linie ermöglicht werden, auch künftig über eine ausreichende Zahl von Pfarrstellen zu verfügen. In zweiter Priorität soll auch die Ausstattung der Münstergemeinde mit weiteren Gemeindemitarbeitern sichergestellt werden. In letzter Linie bezweckt die Stiftung, der Münstergemeinde Beiträge an Sach- und Infrastrukturkosten zu gewähren, die in direktem Zusammenhang mit den vorgenannten Pfarr- und Gemeindemitarbeiterstellen stehen. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt.
Eingetragene Personen:
Schmidt, Daniel, von Basel, in Riehen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krayer, Georg, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stohler, Paul, von Arboldswil, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angst, Christoph, von Wil (ZH), in Grellingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ganther, Simon, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glaser, Samuel, von Binningen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, Iris, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004562184, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Servita Genossenschaft, in Münchenstein, CHE-265.633.022, Genossenschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3073457).
Firma neu:
Servita Genossenschaft in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.12.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corbella, Renato, italienischer Staatsangehöriger, in Aesch BL, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müggler, Dominik, von Fischingen, in Arlesheim, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stohler, Paul, von Arboldswil, in Basel, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3071309, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein Alterswohnungen St. Alban-Breite, in Basel, CHE-103.979.623, Verein (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2013, Publ. 1001697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebie, Gisela, von Ueken, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift mit Kassier(in) oder Sekretär(in) des Vorstandes;
Stohler, Paul, von Arboldswil, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Jeanguenin, Georges, von Corgémont, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst-Burgermeister, Simone, von Basel, in Grellingen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift mit Kassier(in) oder Sekretär(in) des Vorstandes .