Jacqueline Rose Steiner
domiciled in Meikirch, from Langnau im Emmental Active mandates: 4-Oceans GmbH Connected persons: Simon Christian Züger, Christa Züger Scheidegger You can stay up to date through "Jacqueline Rose Steiner", please log in or register free of charge.You are now following "Jacqueline Rose Steiner"
Credit rating You can stay up to date through "Jacqueline Rose Steiner", please log in or register free of charge.You are now following "Jacqueline Rose Steiner"
|
Places where people with the name Jacqueline Rose Steiner live
Sectors in which people with the name Jacqueline Rose Steiner work
Travel agency and tour operator services
Travel agency and tour operator services
Private persons with the name Jacqueline Rose Steiner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jacqueline Rose Steiner
Publication number: 3861819, Commercial Registry Office Berne, (36)
4-Oceans GmbH, in Bern, CHE-106.840.186, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2014, Publ. 1851193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hösli, Markus, von Glarus, in Hondrich (Spiez), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jacqueline Rose, von Langnau im Emmental, in Meikirch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1851193, Commercial Registry Office Berne, (36)
4-Oceans GmbH, in Bern, CHE-106.840.186, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, Publ. 6609144).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jacqueline Rose, von Langnau im Emmental, in Meikirch, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Sugiez, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Hösli, Markus, von Glarus, in Hondrich (Aeschi bei Spiez), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4462284, Commercial Registry Office Berne, (36)
4-Oceans GmbH, bisher in Kirchlindach, CH-035.4.019.974-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2006, S. 3, Publ. 3465674).
Statutenänderung:
24.04.2008.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Luisenstrasse 27, 3005 Bern.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jacqueline Rose, von Langnau im Emmental, in Sugiez, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--];
Steiner, Anton, von Langnau im Emmental, in Schüpfen, mit Einzelprokura [bisher: Gesellschafter, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--].