Felix Stadelmann
domiciled in Therwil, from Basel Active mandates: beyond software Felix Stadelmann, Swiss Dance Sport Council (SDSC) and more Connected persons: Philip Banyer, Sandra Banyer-Baumann You can stay up to date through "Felix Stadelmann", please log in or register free of charge.You are now following "Felix Stadelmann"
Credit rating You can stay up to date through "Felix Stadelmann", please log in or register free of charge.You are now following "Felix Stadelmann"
|
|
Felix Stadelmann
domiciled in Küssnacht am Rigi, from Escholzmatt-Marbach and Emmen Active mandates: Stadelmann & Partner Immobilien AG, SYYU Living Services AG Connected persons: Joshua Stadelmann, Sibylle Marianne Stadelmann-Gasner You can stay up to date through "Felix Stadelmann", please log in or register free of charge.You are now following "Felix Stadelmann"
Credit rating You can stay up to date through "Felix Stadelmann", please log in or register free of charge.You are now following "Felix Stadelmann"
|
Places where people with the name Felix Stadelmann live
Sectors in which people with the name Felix Stadelmann work
IT services
Religious, political or secular associations
Other services in education
Management of real estate portfolio properties
Data processing and hosting services
IT services
Religious, political or secular associations
Other services in education
Management of real estate portfolio properties
Data processing and hosting services
Private persons with the name Felix Stadelmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Felix Stadelmann
Publication number: HR02-1006072846, Commercial Registry Office Zug, (170)
Stadelmann & Partner Immobilien GmbH, in Hünenberg, CHE-493.666.105, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005137178).
Statutenänderung:
21.06.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 847'113.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 114'139.53 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Stadelmann & Partner Immobilien AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, Felix, von Escholzmatt-Marbach und Emmen, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Stadelmann, Joshua, von Emmen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005866203, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Evozio by Stadelmann, in Greifensee, CHE-199.472.791, Dorfstrasse 10, 8606 Greifensee, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Betrieb von Online-Shops sowie Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Branding und E-Commerce.
Eingetragene Personen:
Stadelmann, Felix Benjamin, von Sursee, in Greifensee, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005865150, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kangin GmbH, in Dübendorf, CHE-151.501.069, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004727948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Felix, von Sursee, in Greifensee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Veth, Sam Nang, von Embrach, in Dübendorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kang, Ponlu, von Zürich, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kang, Oussa, von Zürich, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00].