Caroline Marlis Sonderer-Graf
domiciled in Appenzell, from Appenzell Active mandates: Elektro Sonderer AG Connected persons: Thomas Peter Manser, Tobias Walter Haas, Thomas Reto Schmid and more You can stay up to date through "Caroline Marlis Sonderer-Graf", please log in or register free of charge.You are now following "Caroline Marlis Sonderer-Graf"
Credit rating You can stay up to date through "Caroline Marlis Sonderer-Graf", please log in or register free of charge.You are now following "Caroline Marlis Sonderer-Graf"
|
Places where people with the name Caroline Marlis Sonderer-Graf live
Sectors in which people with the name Caroline Marlis Sonderer-Graf work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Caroline Marlis Sonderer-Graf
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Caroline Marlis Sonderer-Graf
Publication number: HR02-1006052407, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Elektro Sonderer AG, in Schwende-Rüte, CHE-107.375.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005466031).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Elektro Manser AG, in Schwende-Rüte (CHE-106.631.257), gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 607'013.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 198'359.49 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderer-Rusch, Franz Markus genannt Markus, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Sonderer-Rusch, Lilian, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderer-Graf, Marco, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Sonderer-Graf, Caroline Marlis, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005466031, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Elektro Sonderer AG, in Rüte, CHE-107.375.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2016, Publ. 3195647).
Sitz neu:
Schwende-Rüte.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderer-Graf, Marco, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Rüte)];
Sonderer-Graf, Caroline Marlis, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Rüte)];
Sonderer-Rusch, Franz Markus genannt Markus, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Rüte)];
Sonderer-Rusch, Lilian, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Rüte)];
TFP Treuhand AG (CHE-107.991.557), in Appenzell (Schwende-Rüte), Revisionsstelle [bisher: in Appenzell (Schwende)].
Publication number: 3195647, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Elektro Sonderer AG, in Rüte, CHE-107.375.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2014, Publ. 1298167).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderer-Graf, Marco, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Sonderer-Graf, Caroline Marlis, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Sonderer-Rusch, Franz Markus genannt Markus, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Heim, Robert, von Gais, in Gais, mit Einzelunterschrift.