Jakob Sommer
domiciled in Elsau, from Elsau Active mandates: Jakob Sommer, Elektroanlagen Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Jakob Sommer", please log in or register free of charge.You are now following "Jakob Sommer"
Credit rating You can stay up to date through "Jakob Sommer", please log in or register free of charge.You are now following "Jakob Sommer"
|
Places where people with the name Jakob Sommer live
Sectors in which people with the name Jakob Sommer work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Jakob Sommer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jakob Sommer
Publication number: 2904967, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchgenossenschaft Hofholz, in Wynigen, CHE-106.638.816, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, Publ. 1164805).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Jakob, von Sumiswald, in Wynigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Zaugg, Beat, von Eggiwil, in Wynigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Mathias, von Hasle bei Burgdorf, in Wynigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bracher, Andreas, von Wynigen, in Wynigen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier.
Publication number: 1733079, Commercial Registry Office Aargau, (400)
3S Systemtechnik AG, in Remigen, CHE-101.721.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2014, Publ. 1349623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Hansruedi, von Lauperswil, in Villnachern, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sommer, Jakob, von Lauperswil, in Schinznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Peter, von Lauperswil, in Schinznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sommer, Doris, von Lauperswil, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1349623, Commercial Registry Office Aargau, (400)
3S Systemtechnik AG, in Remigen, CHE-101.721.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2010, S. 2, Publ. 5843566). [Gemeindefusion vom 01.01.2014].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Jakob, von Lauperswil, in Schinznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schinznach-Dorf].