Maria Seelhofer
domiciled in Wil, from Kehrsatz Active mandates: Regiobus AG, Spitalanlagengesellschaft Spitalregion Fürstenland Toggenburg and more Connected persons: Max Eugster, Michèle Matt, Wolfgang Francesco Giella and more You can stay up to date through "Maria Seelhofer", please log in or register free of charge.You are now following "Maria Seelhofer"
Credit rating You can stay up to date through "Maria Seelhofer", please log in or register free of charge.You are now following "Maria Seelhofer"
|
Places where people with the name Maria Seelhofer live
Sectors in which people with the name Maria Seelhofer work
Transportation of passenger and freight by road
Management of real estate portfolio properties
Operation of hospitals
Transportation of passenger and freight by road
Management of real estate portfolio properties
Operation of hospitals
Private persons with the name Maria Seelhofer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Maria Seelhofer
Publication number: HR02-1004907315, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Regiobus AG, in Gossau (SG), CHE-105.808.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2019, Publ. 1004620895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krapf, Johann C., von Wittenbach und Gaiserwald, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüesch, Tobias, von St. Margrethen, in Herisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giella, Wolfgang Francesco, von Stäfa, in Gossau SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Seelhofer, Maria, von Kehrsatz, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Bruno, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3282217, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Spitalanlagengesellschaft Spitalregion Fürstenland Toggenburg, in Wil SG, CHE-478.404.911, Fürstenlandstrasse 32, 9500 Wil, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Statutendatum:
22.11.2016.
Zweck:
Erstellen und Bewirtschaften der Immobilien der Spitalregion Fürstenland Toggenburg. Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg kann der öffentlich-rechtlichen Anstalt auch die Bewirtschaftung von Anlagen übertragen. Die öffentlich-rechtliche Anstalt findet ihre Rechtsgrundlage im Gesetz über die Spitalverbunde vom 22.09.2002 und dem Kantonsratsbeschluss über die Übertragung der Spitalimmobilien vom 01.03.2016.
Eingetragene Personen:
Fiechter, René, von Dürrenroth, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seelhofer, Maria, von Kehrsatz, in Wil SG, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickenbach, Sabin, von Aarau, in Wittenwil (Aadorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2395211, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Spitalregion Fürstenland Toggenburg, in Wil SG, CHE-108.913.086, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, Publ. 1170575).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Werner, von Appenzell, in Niederbüren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sprenger, Astrid, von Gossau SG, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Anke, von Bülach, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seelhofer, Maria, von Kehrsatz, in Wil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.