Wolfgang Schweizer
domiciled in Zug, from Ebikon Active mandates: Tecnostore Holding AG Connected persons: Wolfgang Sidler, Bruno Rudolf Kezmann, Albert Geisser You can stay up to date through "Wolfgang Schweizer", please log in or register free of charge.You are now following "Wolfgang Schweizer"
Credit rating You can stay up to date through "Wolfgang Schweizer", please log in or register free of charge.You are now following "Wolfgang Schweizer"
|
Places where people with the name Wolfgang Schweizer live
Sectors in which people with the name Wolfgang Schweizer work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Wolfgang Schweizer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Wolfgang Schweizer
Publication number: 913211, Commercial Registry Office Zug, (170)
Olympia-Reisen AG, in Zug, CH-170.3.021.123-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2008, S. 20, Publ. 4386844).
Statutenänderung:
16.05.2013.
Firma neu:
Fischweg AG in Liquidation.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
c/o Blöchliger Treuhand AG, Dorfmatt 2B, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Organisation, Veranstaltung, Vermittlung und Durchführung von Reisen jeder Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Mit Erklärung vom 29.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Generalversammlung hat die Änderung der Firma in Fischweg AG beschlossen. Anschliessend wird die Gesellschaft mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.05.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavadetscher, Monika, von Küblis, in Zug, Prokuristin, mit Einzelprokura;
Schweizer, Wolfgang, von Ebikon, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steinhausen, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Nümbrecht-Berkenroth (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blöchliger Treuhand AG (CH-170.3.003.080-0), in Risch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchliger, Johannes, von Unterägeri und Gommiswald, in Stans, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7221140, Commercial Registry Office Zug, (170)
Aero Service AG, in Zug, CH-170.3.019.995-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2008, S. 18, Publ. 4386958).
Statutenänderung:
16.05.2013.
Firma neu:
Aero Service AG in Liquidation.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
c/o Blöchliger Treuhand AG, Dorfmatt 2B, 6343 Rotkreuz.
Mitteilungen neu:
Mitteilung an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 16.05.2013 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. Mit Erklärung vom 16.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.05.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavadetscher, Monika, von Küblis, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Wolfgang, von Ebikon, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blöchliger Treuhand AG (CH-170.3.003.080-0), in Risch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchliger, Johannes, von Unterägeri und Gommiswald, in Hergiswil NW, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5569740, Commercial Registry Office Zug, (170)
Orgatechna Aussenwirtschaft AG, in Zug, CH-100.3.011.624-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2007, S. 20, Publ. 3940802).
Firma neu:
Orgatechna Aussenwirtschaft AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Wolfgang Schweizer, Zugerbergstrasse 7B, 6300 Zug. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.03.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Wolfgang, von Ebikon, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Glahn, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Krems (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Clavadetscher, Monika, von Küblis, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].