Fredi Schwab
domiciled in Kerzers, from Kerzers Active mandates: Coopérative d'habitation du Vully, Marketingsuisse AG - Unternehmensberatung Connected persons: Pierre André Burnier, Guy Lucien Petter, Jann Fahrni and more You can stay up to date through "Fredi Schwab", please log in or register free of charge.You are now following "Fredi Schwab"
Credit rating You can stay up to date through "Fredi Schwab", please log in or register free of charge.You are now following "Fredi Schwab"
|
Places where people with the name Fredi Schwab live
Sectors in which people with the name Fredi Schwab work
Management of real estate portfolio properties
Services regarding management consulting
Management of real estate portfolio properties
Services regarding management consulting
Private persons with the name Fredi Schwab
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Fredi Schwab
Publication number: 3647978, Commercial Registry Office Berne, (36)
beverlog - einkaufsgenossenschaft der getränkebranche, in Bern, CH-035.5.032.485-1, Vermittlung günstiger Konditionen als Selbsthilfeorganisation durch gemeinsamen Einkauf oder durch eigene Handelstätigkeit usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 222 vom 18.11.2003, S. 2, Publ. 1265118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badoux, Henri Olivier, von Aigle, in Aigle, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Froidevaux, Daniel, von Le Noirmont, in Tolochenaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwab, Fredi, von Kerzers, in Kerzers, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dällenbach, Ernest, von Linden, in Avry, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vuagniaux, Jean-Luc, von Vucherens, in Borex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1265118, Commercial Registry Office Berne, (36)
beverlog - einkaufsgenossenschaft der getränkebranche (beverlog - coopérative d'achats de la branche des boissons), in Bern, Amthausgasse 1, 3007 Bern, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.08.2003, 26.09.2003.
Zweck:
Vermittlung günstiger Konditionen als Selbsthilfeorganisation durch gemeinsamen Einkauf oder durch eigene Handelstätigkeit zur rationellen Beschaffung von Hilfsmitteln für die Getränkebranche. Sie kann auch mit der Wahrnehmung von Brancheninteressen im Beschaffungsmarkt betraut werden, sich an andern Organisationen beteiligen und Liegenschaften erwerben. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 2'000.--.
Haftung/Nachschusspflicht:
Keine persönliche Haftung oder Nachschusspflicht der Mitglieder.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Badoux, Henri Olivier, von Aigle, in Aigle, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, René, von Küssnacht am Rigi, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dällenbach, Ernest, von Linden, in Avry, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Froidevaux, Daniel, von Le Noirmont, in Tolochenaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwab, Fredi, von Kerzers, in Kerzers, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Marketingsuisse AG für Kompetenz in Marketing & Kommunikation, in Bergdietikon, Dünnistrasse 27, 8962 Bergdietikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.04.2002, 24.05.2002.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt im Fachbereich Marketing und Kommunikation die Dienstleistungsangebote Management und Coaching auf Zeit durch unabhängige Führungskräfte mit langjähriger praxiserprobter Erfahrung anzubieten, um auf Unternehmens-Toplevel - wo 'Marketing- & Kommunikationsentscheide' zu treffen sind - mittels professionellem 'Kompetenzaufbau' von Manager zu Manager, im Interesse des Unternehmenserfolges, zu besseren Entscheiden beizuttragen und diese Angebote auf kommerzieller Basis an Top-Kader zu verkaufen;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an gleichen oder ähnlichen Un ternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern, bewirtschaften (Verwaltung und Hanswartungen), mieten oder vermieten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schwab, Fredi, von Kerzers, in Bergdietikon, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Schwab, Dr. Karin, von Kerzers, in Bern, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwab, Marianne, von Kerzers, in Bergdietikon, mit Einzelunterschrift;
Annaheim Unternehmensberatung AG, in Bergdietikon, Revisionsstelle.