René Kurt Schütz
domiciled in Lyss, from Sumiswald Active mandates: Fiduciaire Gauchat SA, H. Zehnder A.G. and more Connected persons: Christoph Schütz, Pierre-André Fardel, Christoph Schütz and more You can stay up to date through "René Kurt Schütz", please log in or register free of charge.You are now following "René Kurt Schütz"
Credit rating You can stay up to date through "René Kurt Schütz", please log in or register free of charge.You are now following "René Kurt Schütz"
|
Places where people with the name René Kurt Schütz live
Sectors in which people with the name René Kurt Schütz work
Fiduciary services
Management of real estate portfolio properties
BranchCode_n/a
Fiduciary services
Management of real estate portfolio properties
BranchCode_n/a
Private persons with the name René Kurt Schütz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: René Kurt Schütz
Publication number: HR02-1005896347, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bieler Braderie Genossenschaft, in Biel/Bienne, CHE-100.662.526, Genossenschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Peter, von Blumenstein und Biel/Bienne, in Dotzigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, René, von Sumiswald, in Dotzigen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Homberger, Gustav, von Wetzikon ZH, in Schnottwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Michael, von Sumiswald, in Port, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Daniel, von Häutligen, in Port, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
De Paolis, Carla, von Spiringen, in Kallnach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005884046, Commercial Registry Office Berne, (36)
Revisia AG, in Biel/Bienne, CHE-105.928.909, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2022, Publ. 1005626893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, René, von Sumiswald, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Reto, von Egg, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 7092234, Commercial Registry Office Berne, (36)
Personalfürsorgestiftung Revisia AG, in Biel/Bienne, CH-073.7.003.868-5, Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6583936).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung Revisia AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 16.01.2013 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apostolov, Filip, von Kaltbrunn, in Freiburg (Fribourg), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Hans Peter Martin, von Baden, in Nidau, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schütz, Christoph, von Sumiswald, in Lyss, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schütz, René, von Sumiswald, in Lyss, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].