Chris Schrepfer
domiciled in Stein AR, from Glarus Nord Active mandates: Schrepfer Bau AG Connected persons: Roy Schrepfer You can stay up to date through "Chris Schrepfer", please log in or register free of charge.You are now following "Chris Schrepfer"
Credit rating You can stay up to date through "Chris Schrepfer", please log in or register free of charge.You are now following "Chris Schrepfer"
|
Places where people with the name Chris Schrepfer live
Sectors in which people with the name Chris Schrepfer work
Building installations
Building installations
Private persons with the name Chris Schrepfer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Chris Schrepfer
Publication number: HR01-1005918734, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Schrepfer Bau AG, in Bühler, CHE-418.574.320, Austrasse 10, 9055 Bühler, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung sämtlicher Hoch- und Tiefbauarbeiten, Überbauung von Grundstücken für Wohn-, Gewerbe- und Industriebedarf, Erwerb, Verwaltung, Verkauf und Vermittlung von Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
20'000 Namenaktien zu CHF 5.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Schrepfer Bau (CHE-342.213.425), in Speicher, gemäss Vertrag vom 30.11.2023 und Bilanz per 01.07.2023 mit Aktiven von CHF 409'157.09 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 191'654.79, wofür 20'000 Namenaktien zu CHF 5.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.12.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schrepfer, Chris, von Glarus Nord, in Stein (AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schrepfer, Roy, von Glarus Nord, in Bühler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005513469, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PARX Werk AG, in Zürich, CHE-101.770.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440427).
Statutenänderung:
16.06.2022.
Firma neu:
Persistent Systems Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Persistent Systems Switzerland Ltd.) (Persistent Systems Switzerland SA).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schrepfer, Christian, von Glarus Nord, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisquer, Hervé, französischer Staatsangehöriger, in Metz-Tessy (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kruk, Aliaksandr, belarussischer Staatsangehöriger, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005475293, Commercial Registry Office Glarus
Spritzwerk Schrepfer GmbH, in Glarus Nord, CHE-148.216.148, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546365).
Statutenänderung:
11.05.2022.
Firma neu:
STLM GmbH.
Sitz neu:
Glarus.
Domizil neu:
Zwischenbergli 29, 8750 Glarus.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringungen von Verwaltungs-, Beratungs- und Bürodienstleistungen, ferner auch Handels- und Vermittlungsgeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schrepfer, Christoph, von Glarus Nord, in Obstalden (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Annen, Karin, von Lauenen, in Obstalden (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stengele, Thomas, von Glarus Nord, in Glarus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.