Robert Schönholzer
domiciled in Camischolas, from Oberrieden Active mandates: Saro Cat AG Connected persons: Ralf Denkinger You can stay up to date through "Robert Schönholzer", please log in or register free of charge.You are now following "Robert Schönholzer"
Credit rating You can stay up to date through "Robert Schönholzer", please log in or register free of charge.You are now following "Robert Schönholzer"
|
Places where people with the name Robert Schönholzer live
Sectors in which people with the name Robert Schönholzer work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Robert Schönholzer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Robert Schönholzer
Publication number: 5968962, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Saro Cat AG, in Tujetsch, CH-400.3.030.231-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2010, S. 9, Publ. 5815908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Peter, von Sumiswald, in Hunzenschwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönholzer, Robert, von Oberrieden, in Camischolas (Tujetsch), Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Forlin-Hug, Madeleine, von Zürich, in Brütten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Denkinger, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Jungingen (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rebstock, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5815908, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Saro Cat AG, in Tujetsch, CH-400.3.030.231-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2010, S. 13, Publ. 5482258).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönholzer, Robert, von Oberrieden, in Camischolas (Tujetsch), Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Hügli, Peter, von Sumiswald, in Hunzenschwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5482258, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Saro Cat AG, bisher in Hunzenschwil, CH-400.3.030.231-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2008, S. 1, Publ. 4337816).
Gründungsstatuten:
01.02.2008.
Statutenänderung:
29.01.2010.
Sitz neu:
Tujetsch.
Domizil neu:
Via Camischolas-sura 12, 7187 Camischolas.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Sanitäreinrichtungen und Einrichtungsgegenständen sowie anderen Produkte für Tiere;
die Gesellschaft kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 01.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönholzer, Robert, von Oberrieden, in Camischolas (Tujetsch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Hügli, Peter, von Sumiswald, in Hunzenschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).