Peter Schönbächler
domiciled in Mönchaltorf, from Einsiedeln Active mandates: H. Dollé Gartenbau und -pflege GmbH Connected persons: Krystyna Schönbächler You can stay up to date through "Peter Schönbächler", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Schönbächler"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Schönbächler", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Schönbächler"
|
|
Peter Schönbächler
domiciled in Einsiedeln, from Einsiedeln Active mandates: BE Baustoffe Holding AG, BE Baustoffe Einsiedeln AG and more Connected persons: Nick Schönbächler, Nick Schönbächler, Karin Binder Schmid and more You can stay up to date through "Peter Schönbächler", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Schönbächler"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Schönbächler", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Schönbächler"
|
Places where people with the name Peter Schönbächler live
Sectors in which people with the name Peter Schönbächler work
Gardening and landscaping
Operation of investment companies
Trading with various goods
Electrical power production and utilities
Management of real estate portfolio properties
Gardening and landscaping
Operation of investment companies
Trading with various goods
Electrical power production and utilities
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Peter Schönbächler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Schönbächler
Publication number: HR02-1005613923, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Ninhao GmbH, bisher in Baar, CHE-194.387.474, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341277).
Statutenänderung:
21.11.2022.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Schwerzistrasse 34a, 8807 Freienbach.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Belastung, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen jeder Art im Sinne einer Holdinggesellschaft sowie Finanzierung von Unternehmen, an welchen sie beteiligt ist. Weiter kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten ausführen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind. Ferner kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diese zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Peter, von Einsiedeln, in Wartau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005599220, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Elixavita GmbH, bisher in Basel, CHE-254.333.099, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005205321).
Statutenänderung:
31.10.2022.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Schwerzistrasse 34, 8807 Freienbach. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Peter, von Einsiedeln, in Wartau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mels].
Publication number: HR02-1005414757, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Dietschweiler AG, in Oberbüren, CHE-114.377.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2020, Publ. 1005021347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönbächler, Peter, von Einsiedeln, in Stettfurt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Gabriela, von Altstätten, in Tobel (Tobel-Tägerschen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].