Alfred Schneiter
domiciled in Thierachern, from Steffisburg Active mandates: Stiftung des Fritz Moser, Steffisburg Connected persons: Claudia Rindlisbacher, Fritz Kropf You can stay up to date through "Alfred Schneiter", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Schneiter"
Credit rating You can stay up to date through "Alfred Schneiter", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Schneiter"
|
|
Alfred Schneiter
domiciled in Hofstetten SO, from Schwendibach Active mandates: Interessengemeinschaft der Schweizer Grenzbauern zum Elsass Connected persons: Christian Jäggi, Félix Zeugin, Thomas Meier and more You can stay up to date through "Alfred Schneiter", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Schneiter"
Credit rating You can stay up to date through "Alfred Schneiter", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Schneiter"
|
Places where people with the name Alfred Schneiter live
Sectors in which people with the name Alfred Schneiter work
Religious, political or secular associations
Associations and federations
Religious, political or secular associations
Associations and federations
Private persons with the name Alfred Schneiter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alfred Schneiter
Publication number: HR02-1005870473, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung des Fritz Moser, Steffisburg, in Steffisburg, CHE-109.995.862, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843027).
Domizil neu:
c/o Noah Schneiter, Hansenweg 7, 3613 Steffisburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Alfred, von Steffisburg, in Thierachern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schwendibach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kropf, Fritz, von Teuffenthal (BE), in Eriz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004573678, Commercial Registry Office Berne, (36)
Burgsaal Thun AG, in Thun, CHE-112.180.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2014, S.0, Publ. 1818017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Markus, von Lauperswil, in Oberstocken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneiter, Alfred, von Schwendibach, in Thierachern, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Gerhard, von Linden, in Uttigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schädeli, Daniel, von Kirchlindach, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneiter, Thomas, von Schwendibach, in Thun, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burren-Rolli, Silvia, von Köniz, in Uttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Martin, von Lauperswil, in Heiligenschwendi, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rufener, Gottfried, genannt Godi, von Blumenstein, in Blumenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5633430, Commercial Registry Office Berne, (36)
Vereinigung Evangelisch Freikirchliche Gemeinden, in Bern, CH-035.6.001.136-3, Verein (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2002, S. 2, Publ. 690132).
Statutenänderung:
27.04.2009.
Postadresse neu:
[Postadresse gestrichen].
Zweck neu:
Die Verbreitung des Evangeliums Jesu Christi nach der Heiligen Schrift im In- und Ausland;
die Pflege der praktischen Nächstenliebe durch Engagement in gemeinnützigen Aufgaben mit offenem Bestimmungskreis im In- und Ausland;
die Förderung des Gemeindewachstums und Neugründungen von Gemeinden (Schulung, Weiterbildung, Kinder- und Jugendarbeit);
die Führung und Betreuung von Heimen;
die Vertretung der Interessen des Mitglieder gegenüber der Öffentlichkeit. Der Verein kann für die Zweckerreichung Grundeigentum erwerben, mieten, veräussern oder belasten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ausgeschlossen.].Mittel neu: Zuwendungen Privater, Vermögensertrag, anderweitige Einkünfte.
Organisation neu:
Delegiertenversammlung, Vorstand, Fachstellen und Komitees, Revisoren.
Weitere Adresse:
c/o Johann Käser, Längenbühlstrasse 18, 3302 Moosseedorf. [gestrichen: Verwaltungsadresse:, c/o Albert Baumann, Rütiweg 66, 4803 Vordemwald].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schneiter, Alfred, von Schwendibach, in Thierachern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baltisberger, Martin, von Vordemwald, in Vordemwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Adolf, von Vordemwald, in Uebeschi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Ernst, von Frutigen, in Wichtrach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Johann, von Dürrenroth, in Moosseedorf, Mitglied und Sekretär und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.