Elmar Josef Schnee
domiciled in Menzingen, from Bütschwil-Ganterschwil Active mandates: MindMaze Group SA, Calliditas Therapeutics Suisse SA and more Connected persons: Anders Malmström, Henk Rogers, Olaf Blanke and more You can stay up to date through "Elmar Josef Schnee", please log in or register free of charge.You are now following "Elmar Josef Schnee"
Credit rating You can stay up to date through "Elmar Josef Schnee", please log in or register free of charge.You are now following "Elmar Josef Schnee"
|
Places where people with the name Elmar Josef Schnee live
Sectors in which people with the name Elmar Josef Schnee work
Operation of investment companies
Research and development
Data processing and hosting services
Operation of other financial institutions
Market and opinion research services
Operation of investment companies
Research and development
Data processing and hosting services
Operation of other financial institutions
Market and opinion research services
Private persons with the name Elmar Josef Schnee
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Elmar Josef Schnee
Publication number: HR02-1005512651, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Santhera Pharmaceuticals Holding AG, in Pratteln, CHE-105.388.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005428299).
Statutenänderung:
30.06.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2022 die mit Beschluss vom 28.05.2019 eingeführte und mit Beschluss vom 14.03.2022, 18.03.2021, 22.06.2021 und 15.12.2021 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung erneut abgeändert gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.03.2022 die mit Beschluss vom 28.05.2019 eingeführte und mit Beschluss vom 18.03.2021, 22.06.2021 und 15.12.2021 geänderte genehmigte Kapitalerhöhung erneut abgeändert gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnee, Elmar, von Bütschwil-Ganterschwil, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004619847, Commercial Registry Office Zug, (170)
Caljem GmbH, in Menzingen, CHE-388.531.746, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2019, Publ. 1004533322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henson, Janet, von Bütschwil-Ganterschwil, in Menzingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnee, Elmar, von Bütschwil-Ganterschwil, in Menzingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 3459137, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Santhera Pharmaceuticals Holding AG, in Liestal, CHE-105.388.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2017, Publ. 3416539).
Statutenänderung:
04.04.2017. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.04.2017 die mit Beschluss vom 26.04.2010 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung abgeändert gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2015 die mit Beschluss vom 26.04.2010 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung abgeändert gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.04.2017 die mit Beschluss vom 20.05.2014 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung abgeändert gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2016 die mit Beschluss vom 20.05.2014 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung abgeändert gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambühl, Jürg, von Davos, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnee, Elmar, von Bütschwil-Ganterschwil, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gertsch, Martin, von Binningen und Lauterbrunnen, in Aesch (BL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutzwiller, Philipp, von Basel, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vink, Patrick, niederländischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.