Ernst Schmitter
domiciled in Balgach, from Widnau Active mandates: Innova Bau- und Planung GmbH Connected persons: Jesko Hutter, Flavia Hutter You can stay up to date through "Ernst Schmitter", please log in or register free of charge.You are now following "Ernst Schmitter"
Credit rating You can stay up to date through "Ernst Schmitter", please log in or register free of charge.You are now following "Ernst Schmitter"
|
Places where people with the name Ernst Schmitter live
Sectors in which people with the name Ernst Schmitter work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Ernst Schmitter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ernst Schmitter
Publication number: 2502520, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SCHMITTER.SCHMITTER GmbH, in Rebstein, CH-320.4.052.633-6, Betrieb eines Architekturbüros und einer Generalunternehmung usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2002, S. 12, Publ. 781128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitter, Ernst, von Widnau, in Balgach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 781128, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SCHMITTER.SCHMITTER GmbH, in Rebstein, Rohnackerstrasse 5, 9445 Rebstein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
6.12.2002.
Zweck:
Betrieb eines Architekturbüros und einer Generalunternehmung sowie Ausführung von Bauleitungen, Vermittlung, Kauf und Verkauf von Immobilien und Erstellung von Bauexpertisen. Die Gesellschaft kann beliebig weitere Geschäftszweige angliedern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke, Liegenschaften und Beteiligungen erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schmitter, Dieter, von Widnau, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Schmitter, Philipp, von Widnau, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Delsanto, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Au SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Schmitter, Georges, von Widnau, in Balgach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Schmitter, Ernst, von Widnau, in Balgach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
INNOVA Bau und Planung GmbH, in D i e p o l d s a u , Landkauf, Erstellung und Verkauf von Immobilien, Architektur und Bauführung usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 15.09.1997, S. 6785).
Statutenänderung:
18.05.2001.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köppel-Heule, Roland, von Widnau, in Widnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Gipser- und Baugeschäft Schmitter AG, in Balgach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Scheuermann AG, in Goldach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Manser, Karl, von Appenzell, in Appenzell, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitter, Ernst, von Widnau, in Balgach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher Hutter Architektur Bauleitung GmbH, in Diepoldsau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-];
Eicher, Hanspeter, von Eschenbach SG, in Diepoldsau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.- [bisher: Geschäftsführer].