Reports for Giuseppe Delsanto
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Giuseppe Delsanto
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4172525, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
avasis AG, in Berneck, CHE-108.597.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3941283).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delsanto, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Rebstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thür, Ralf, von Altstätten, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Holenstein, Patrick, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5884370, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Drei De AG, in Berneck, CH-320.3.042.500-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2009, S. 13, Publ. 4814864).
Statutenänderung:
13.10.2010.
Firma neu:
avasis AG.
Zweck neu:
Die Unternehmensberatung, den Verkauf und die Implementierung von Software sowie Schulung zur Unterstützung des Innovations- und Entwicklungsprozesses. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben, verwerten und veräussern sowie beliebig weitere Geschäftszweige angliedern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen, Liegenschaften erwerben und veräusser, auch wenn diese in keinem geschäftlichen Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delsanto, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Rebstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Au SG].
Publication number: 781128, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SCHMITTER.SCHMITTER GmbH, in Rebstein, Rohnackerstrasse 5, 9445 Rebstein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
6.12.2002.
Zweck:
Betrieb eines Architekturbüros und einer Generalunternehmung sowie Ausführung von Bauleitungen, Vermittlung, Kauf und Verkauf von Immobilien und Erstellung von Bauexpertisen. Die Gesellschaft kann beliebig weitere Geschäftszweige angliedern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke, Liegenschaften und Beteiligungen erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schmitter, Dieter, von Widnau, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Schmitter, Philipp, von Widnau, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Delsanto, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Au SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Schmitter, Georges, von Widnau, in Balgach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Schmitter, Ernst, von Widnau, in Balgach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.