Denise Schmid-Czebe
domiciled in Kilchberg, from Luzern and Zürich Active mandates: Ernst Ludwig Kirchner Stiftung Davos, Verein 'Forum Zürcher Gespräche' and more Connected persons: Elke Rogge, Angela Ketterer, Britta Allgöwer and more You can stay up to date through "Denise Schmid-Czebe", please log in or register free of charge.You are now following "Denise Schmid-Czebe"
Credit rating You can stay up to date through "Denise Schmid-Czebe", please log in or register free of charge.You are now following "Denise Schmid-Czebe"
|
Places where people with the name Denise Schmid-Czebe live
Sectors in which people with the name Denise Schmid-Czebe work
Religious, political or secular associations
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Religious, political or secular associations
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Private persons with the name Denise Schmid-Czebe
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Denise Schmid-Czebe
Publication number: HR02-1004466743, Commercial Registry Office Zurich, (20)
UZH Alumni, in Zürich, CHE-440.055.021, Verein (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2017, Publ. 3756571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid-Czebe, Denise, von Zürich, in Kilchberg ZH, Co-Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Althaus, Felix Rudolf, von Langnau im Emmental, in Boppelsen, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Seganfreddo, Yves Laurent, von Arbon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wanner Keller, Roger Marc, von Fraubrunnen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wenke, Theis Karlheinz, von Feusisberg, in Feusisberg, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isler, Dr. Peter Reinhard, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Co-Präsident, mit Einzelunterschrift];
Faehnrich Cavanagh, Jana Alexandra, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Meili, Barbara, von Russikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Rütsche, Claudia, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4181101, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein 'Forum Zürcher Gespräche', in Zürich, CHE-101.040.304, Verein (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2015, Publ. 2053323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlieper, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruloff, Prof. Dr. Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid-Czebe, Denise, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3644971, Commercial Registry Office Zurich, (20)
UZH Alumni, in Zürich, CHE-440.055.021, Schönberggasse 15a, 8001 Zürich, Verein (Neueintragung).
Fusion:
Der Verein entsteht aus der Kombinationsfusion des Vereins Zürcher Universitätsverein, in Zürich und des Vereins Alumni UZH, in Zürich. Aktiven von CHF 2'526'781.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'292'448.00 des Zürcher Universitätsvereins sowie Aktiven von CHF 336'807.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 121'918.00 des Vereins Alumni UZH gehen gemäss Fusionsvertrag vom 11./13.05.2017 und Fusionsbilanzen per 31.12.2016 auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder der übertragenden Vereine werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Statutendatum:
17.05.2017.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung des Ansehens der Universität Zürich (UZH) in der Öffentlichkeit und die Identifikation der Alumnae und Alumni (nachfolgend Alumni) mit der UZH. Zudem unterstützt der Verein mittels Vergabungen Projekte der UZH und fördert den akademischen Nachwuchs. Sodann bezweckt der Verein die Förderung des Alumniwesens der UZH und die Zusammenarbeit zwischen der UZH und ihren Alumni. Die Pflege der Beziehungen der Alumni untereinander soll dazu beitragen, dass die UZH ihre vielfältigen Aufgaben bestmöglich erfüllen kann. UZH Alumni ist nicht gewinnorientiert und verfolgt keinen wirtschaftlichen Zweck.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Beitrag der UZH, Erlös aus Vereinsaktivitäten sowie Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Isler, Dr. Peter Reinhard, von Zürich, in Kilchberg ZH, Co-Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schmid-Czebe, Denise, von Zürich, in Kilchberg ZH, Co-Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Hengartner, Michael Otmar, von Muolen, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Färber, Andri Martin, von Winterthur, in Uster, Quästor, mit Einzelunterschrift;
Althaus, Felix Rudolf, von Langnau im Emmental, in Boppelsen, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Cardelle Gonzalez, Maria del Carmen, spanische Staatsangehörige, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Gloor, Alain Arnold, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Pfaff, Dieter Hermann, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Stutz, Matthias Ulrich, von Wetzikon ZH, in Bäretswil, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Emanuel, Sandra, von Widen, in Rapperswil-Jona, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
PRÜFAG Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.980.476), in Zürich, Revisionsstelle;
Ambühl-Zweifel, Sibylle Ladina, von Sigriswil, in Bern, mit Einzelunterschrift;
Gehres, Christina Maria Helene, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, mit Einzelunterschrift.