Daniele Schiro
domiciled in Teufen, from Niederhelfenschwil Active mandates: Verso Versicherungstreuhand AG, Verso Appenzell AG and more Connected persons: Melih Yaman, Robert Streule-Fässler, Hans Peter Knöpfel-Ebneter and more You can stay up to date through "Daniele Schiro", please log in or register free of charge.You are now following "Daniele Schiro"
Credit rating You can stay up to date through "Daniele Schiro", please log in or register free of charge.You are now following "Daniele Schiro"
|
Places where people with the name Daniele Schiro live
Sectors in which people with the name Daniele Schiro work
Services for insurance and pensions
Services regarding management consulting
Services for insurance and pensions
Services regarding management consulting
Private persons with the name Daniele Schiro
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniele Schiro
Publication number: HR02-1006034589, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Rupf GmbH Versicherungs-Treuhand, in Teufen (AR), CHE-105.645.009, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2023, Publ. 1005698815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Florian, von Mörschwil, in Eggersriet, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schiro, Daniele, von Niederhelfenschwil, in Teufen (AR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacob, Pascal, von Wittenbach, in Gaiserwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005953920, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Verso Versicherungstreuhand AG, in St. Gallen, CHE-107.929.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005798084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Otto, von Luthern, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alther, Nadina, von Eggersriet, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiro, Daniele, von Niederhelfenschwil, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knöpfel, Hans Peter, genannt Hanspeter, von Hundwil, in Appenzell (Schwende-Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien;
Streule, Robert, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005915695, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
GRISCHABROKE APPENZELL AG, in Schwende-Rüte, CHE-112.578.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467421).
Statutenänderung:
13.12.2023.
Firma neu:
Verso Appenzell AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Unternehmens-, Finanz- und Versicherungsberatung, Vermittlung von Versicherungen sowie Erbringen von kommerziellen und administrativen Dienstleistungen im In- und Auslad. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen und Vertretungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Patente, Lizenzen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiro, Daniele, von Niederhelfenschwil, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keel, Marco, von Rebstein, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Florian, von Mörschwil, in Eggersriet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöpfel-Ebneter, Hanspeter, von Hundwil, in Appenzell (Schwende-Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Streule-Fässler, Robert, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Schwende-Rüte), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].