Thomas Adrian Schätti
domiciled in Uster, from Bergdietikon Active mandates: RedHead GmbH, Crapera2 AG and more Connected persons: Robert Leingruber, Robert Böhm You can stay up to date through "Thomas Adrian Schätti", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Adrian Schätti"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Adrian Schätti", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Adrian Schätti"
|
Places where people with the name Thomas Adrian Schätti live
Sectors in which people with the name Thomas Adrian Schätti work
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Trading with various goods
Management of real estate portfolio properties
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Trading with various goods
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Thomas Adrian Schätti
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Adrian Schätti
Publication number: HR02-1006050911, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
RedHead GmbH, bisher in Küsnacht (ZH), CHE-300.699.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005530720).
Statutenänderung:
30.05.2024.
Sitz neu:
Einsiedeln.
Domizil neu:
c/o Simone Kälin, Rietstrasse 27, 8840 Einsiedeln.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Verlags-, Medien-, Marketing- und Kommunikationsbereich sowie Erbringung von sämtlichen damit verbundenen Aufgaben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Firmenbeteiligungen erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leingruber, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schätti, Thomas Adrian, von Bergdietikon, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006036809, Commercial Registry Office Zug, (170)
Lignum Verwaltungs- und Beteiligungs AG, in Zug, CHE-372.142.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schätti, Thomas, von Bergdietikon, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Edith, von Cham, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005969142, Commercial Registry Office Zug, (170)
Crapera2 AG, in Zug, CHE-114.559.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180785).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schätti, Thomas Adrian, von Bergdietikon, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Böhm, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.