Erhard Saurer
domiciled in Schattdorf, from Sigriswil Active mandates: Safida Treuhand GmbH Connected persons: Elda Saurer-Berther You can stay up to date through "Erhard Saurer", please log in or register free of charge.You are now following "Erhard Saurer"
Credit rating You can stay up to date through "Erhard Saurer", please log in or register free of charge.You are now following "Erhard Saurer"
|
Places where people with the name Erhard Saurer live
Sectors in which people with the name Erhard Saurer work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Erhard Saurer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erhard Saurer
Publication number: HR02-1005157481, Commercial Registry Office Uri, (120)
Safida Treuhand GmbH, in Altdorf (UR), CHE-111.709.037, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2016, Publ. 2726239).
Statutenänderung:
15.04.2021.
Sitz neu:
Schattdorf.
Domizil neu:
Obere Ringstrasse 7, 6467 Schattdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Expertisen. Sie kann auch Liegenschaften vermitteln und verwalten sowie Treuhandmandate übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In-und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saurer-Berther, Elda, von Disentis/Mustér und Sigriswil, in Schattdorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Altdorf (UR)];
Saurer, Erhard, von Sigriswil, in Schattdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Altdorf (UR)].
Publication number: HR02-1004564300, Commercial Registry Office Uri, (120)
Luftseilbahn Flüelen-Eggberge AG Altdorf, in Altdorf (UR), CHE-106.889.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2012, S.0, Publ. 6936922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Josef, von Bürglen UR, in Altdorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saurer, Erhard, von Sigriswil, in Schattdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer Baumann, Christine, von Lengnau AG und Gurtnellen, in Altdorf UR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bulgheroni, Remo, von Attinghausen, in Altdorf (UR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arnold, Egon, von Unterschächen, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bossart, Andreas, von Altishofen, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Epp, Thomas, von Flüelen, in Flüelen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2726239, Commercial Registry Office Uri, (120)
Safida Treuhand GmbH, in Altdorf (UR), CHE-111.709.037, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, Publ. 4761484).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saurer-Berther, Elda, von Disentis/Mustér und Sigriswil, in Altdorf (UR), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Saurer, Erhard, von Sigriswil, in Altdorf (UR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].