Ayhan Sarlar
domiciled in Aarburg, from Trimbach Active mandates: Autocenter Zeus GmbH, NOVA-PARTS GMBH and more Connected persons: Yavuz Gürbüz-Vzunoglu You can stay up to date through "Ayhan Sarlar", please log in or register free of charge.You are now following "Ayhan Sarlar"
Credit rating You can stay up to date through "Ayhan Sarlar", please log in or register free of charge.You are now following "Ayhan Sarlar"
|
Places where people with the name Ayhan Sarlar live
Sectors in which people with the name Ayhan Sarlar work
Car dealership
Dealing in automotive accessories
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Car dealership
Dealing in automotive accessories
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Ayhan Sarlar
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ayhan Sarlar
Publication number: HR01-1005967149, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Autocenter Zeus GmbH, in Aarburg, CHE-134.119.711, Wartburgstrasse 2, 4663 Aarburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.02.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit neuen und gebrauchten Fahrzeugen und dessen Zubehör sowie Vermietung von Fahrzeugen. Weiter kann die Gesellschaft Vermittlungen aller Art tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 06.02.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Sarlar, Ayhan, von Trimbach, in Aarburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3906997, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
3B Metal Parts GmbH, in Schötz, CHE-113.851.120, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, Publ. 5701838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarlar, Ayhan, von Trimbach, in Aarburg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baur, Iwan, von Gaiserwald, in Oftringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Truvag Revisions AG (CHE-106.093.259), in Sursee, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG, in Sursee (CH-100.3.015.332-1)].
Publication number: 6003108, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
F&A Automobile GmbH, in Trimbach, CH-241.4.008.109-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2009, S. 16, Publ. 4891076).
Firma neu:
F&A Automobile GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.01.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarlar, Ayhan, von Trimbach, in Aarburg, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kashtanjeva, Fatmir, kosovarischer Staatsangehöriger, in Dulliken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].