David-Alexandre Salama
domiciled in Morges, from Sigriswil Active mandates: Equalia Resources AG, David SALAMA & Associés SA Connected persons: Luca Luterbacher You can stay up to date through "David-Alexandre Salama", please log in or register free of charge.You are now following "David-Alexandre Salama"
Credit rating You can stay up to date through "David-Alexandre Salama", please log in or register free of charge.You are now following "David-Alexandre Salama"
|
Places where people with the name David-Alexandre Salama live
Sectors in which people with the name David-Alexandre Salama work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name David-Alexandre Salama
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: David-Alexandre Salama
Publication number: HR02-1005830885, Commercial Registry Office Zug, (170)
Artella AG, in Baar, CHE-102.913.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005782889).
Statutenänderung:
11.08.2023.
Firma neu:
Equalia Resources AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Equalia Resources SA) (Equalia Resources Ltd). [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salama, David-Alexandre, von Sigriswil, in Morges, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2516086, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Paicolex Trust Management AG, in Zürich, CH-020.3.919.688-4, Verwaltung von Treuhandvermögen und Durchführung von Treuhandgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2004, S. 17, Publ. 2498794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Rudolf, von Schötz, in Kloten, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Billeter, Oliver, von Zürich und Männedorf, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hug, Daniel, von Ferenbalm, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salama, David, französischer Staatsangehöriger, in Montana, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lugg, Andrew, von Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, Präsident und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Isler, Kathrin, Wädenswil, in Uetikon am See, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindt, Philipp, von Bern und Nidau, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lindt, Filippo, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Messmer, Patricia, von Zürich und Schaffhausen, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1205152, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HSBC Republic Trust Services (Suisse) AG, in Zürich, Verwaltung von Treuhandvermögen und Durchführung von Treuhandgeschäften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 25.02.2003, S. 17, Publ. 877772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weil, Gustav, von Zürich, in Wettswil am Albis, Vizepräsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salama, David, französischer Staatsangehöriger, in Montana, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soussi, Denis, von Chêne-Bourg, in Veyrier, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marquis, Christopher, australischer Staatsangehöriger, in Genf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Smith, David, britischer Staatsangehöriger, in Tannay, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.