Roland Rüetschli
domiciled in Feldbrunnen, from Starrkirch-Wil Active mandates: 4-Sol-Swiss GmbH Connected persons: Beatrix Hodel, Marc Rüetschli, Alain Gunzinger You can stay up to date through "Roland Rüetschli", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Rüetschli"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Rüetschli", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Rüetschli"
|
Places where people with the name Roland Rüetschli live
Sectors in which people with the name Roland Rüetschli work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Roland Rüetschli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roland Rüetschli
Publication number: HR02-1005911488, Commercial Registry Office Aargau, (400)
MCS Gloor AG, bisher in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-106.018.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2016, Publ. 2762873).
Statutenänderung:
28.11.2023.
Sitz neu:
Rupperswil.
Domizil neu:
Breite 8, 5102 Rupperswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung, im Bereich der Finanz- und Vermögensplanung / -beratung und im Bereich Kommunikation / Marketing sowie im Bereich Beratung und Coaching von Führungspersonen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen stets schriftlich per Brief, E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüetschli, Roland, von Starrkirch-Wil, in Feldbrunnen-St. Niklaus, mit Einzelprokura.
Publication number: HR02-1004832810, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Legatax Rüetschli AG, in Solothurn, CHE-105.348.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S.18, Publ. 4779876).
Statutenänderung:
12.02.2020.
Firma neu:
Legatax Bertschi AG.
Zweck neu:
Führung einer Treuhandgesellschaft und erbringt insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung, Steuer-/Finanz- und Unternehmensberatung, Informationstechnologie und Recht. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüetschli, Roland, von Starrkirch-Wil, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hodel, Beatrix, von Bowil, Oberthal, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertschi, Samuel Christian, von Ennetbaden, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3313523, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
4-Sol-Swiss GmbH, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-179.086.901, bei Roland Rüetschli, Steinenbergstrasse 7, 4532 Feldbrunnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.01.2017. 24.01.2017.
Zweck:
Beratung und Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit, insbesondere Recycling mit Wiederverwertung. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen und im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, ferner Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärung vom 19.01.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rüetschli, Roland, von Starrkirch-Wil, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fleuti, Sandro, von Saanen, in Buchegg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Gunzinger, Alain, von Solothurn, in Langendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rüetschli, Marc, von Starrkirch-Wil, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.