Andrea Rudnick
domiciled in Zürich, from Germany Active mandates: IT Professionals Schweiz GmbH Connected persons: Christian Culver, Robert Alexander Rüdiger von Rosen You can stay up to date through "Andrea Rudnick", please log in or register free of charge.You are now following "Andrea Rudnick"
Credit rating You can stay up to date through "Andrea Rudnick", please log in or register free of charge.You are now following "Andrea Rudnick"
|
Places where people with the name Andrea Rudnick live
Sectors in which people with the name Andrea Rudnick work
Recruiting agency services
Recruiting agency services
Private persons with the name Andrea Rudnick
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andrea Rudnick
Publication number: HR02-1004981068, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Athena Wisdom Institute AG, in Zürich, CHE-344.110.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudnick, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wobben, Selma, niederländische Staatsangehörige, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004786129, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IT professionals at work -CH- Human Resources unlimited GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-113.189.255, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4007389).
Statutenänderung:
29.11.2019.
Firma neu:
IT Professionals Schweiz GmbH.
Domizil neu:
Büchnerstrasse 3, 8006 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im IT-Bereich. Die Gesellschaft handelt zudem mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Mit Beschluss vom 29.11.2019 hat die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 12.01.2018 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.01.2018 aufgelöst.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 22.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden, Andreas, von Liestal, in Liestal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Culver, Christian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rudnick, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
von Rosen, Andreas, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
von Rosen, Robert, von Steckborn, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift];
BDO AG (CHE-147.528.510), in Liestal, Revisionsstelle.
Publication number: HR01-1004650771, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Athena Wisdom Institute AG, in Zürich, CHE-344.110.664, c/o Simone Junod, Ziegelstrasse 17, 8038 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.06.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Konzepten und die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Aus- und Weiterbildung, insbesondere in den Bereichen Unternehmensführung, Management, Well-Being, Gesundheitserhaltung und Gesundheitsentwicklung, sowie damit zusammenhängende Forschungs-, Publikations- und Verlagstätigkeiten. Sie kann auch E-Learning-Angebote und Pflegeprodukte entwickeln und vermarkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Know-How, Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzrechte an solchen erwerben, halten, verwerten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
120'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 07.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Junod, Simone, von Sainte-Croix, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Corino, Katia, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudnick, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wobben, Selma, niederländische Staatsangehörige, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.