Georg Rosenberger
domiciled in Uster, from Birmensdorf (ZH) and Dübendorf Active mandates: Rodata AutoID AG Connected persons: Jasmin Jenni, Marcel Stefan Michel Frauenknecht You can stay up to date through "Georg Rosenberger", please log in or register free of charge.You are now following "Georg Rosenberger"
Credit rating You can stay up to date through "Georg Rosenberger", please log in or register free of charge.You are now following "Georg Rosenberger"
|
Places where people with the name Georg Rosenberger live
Sectors in which people with the name Georg Rosenberger work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Georg Rosenberger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Georg Rosenberger
Publication number: 1049079, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rodata Group AG, in Dübendorf, CH-020.3.002.321-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2012, Publ. 6528554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fourt, Jean-François , französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenberger, Georg, von Birmensdorf ZH und Dübendorf, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Remaco Wirtschaftsprüfung AG (CH-270.3.014.050-8), in Basel, Revisionsstelle [bisher: itag Wirtschaftsprüfung AG (CH-270.3.014.050-8)].
Publication number: 1011979, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AutoID Invest AG, in Dübendorf, CH-020.3.039.530-4, Im Schossacher 17, 8600 Dübendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.07.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Förderung der Entwicklung von Unternehmungen im Bereich AutoID (Automatische Identifikation). Diese erfolgt über eigene Entwicklungen und über Beteiligungen an anderen Unternehmungen. Weiter erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologien der automatischen Identifikation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.07.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rosenberger, Georg, von Dübendorf, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6256112, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rodata Holding AG, in Dübendorf, CH-020.3.002.321-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 10.06.2011, S. 0, Publ. 6201248).
Statutenänderung:
04.07.2011.
Firma neu:
Rodata Group AG.
Aktienkapital neu:
CHF 220'726.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 220'726.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
220'726 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosenberger, Georg, von Birmensdorf ZH und Dübendorf, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Fourt, Jean-François , französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.