Rolf Roniger
domiciled in Zeihen, from Magden and Möhlin Active mandates: mebea mensch beruf arbeit, Food & Sweets Trading GmbH in Liquidation and more Connected persons: Fidan Hajdari, Jesper Büchler, René Waeber and more You can stay up to date through "Rolf Roniger", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Roniger"
Credit rating You can stay up to date through "Rolf Roniger", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Roniger"
|
Places where people with the name Rolf Roniger live
Sectors in which people with the name Rolf Roniger work
Other social services
Trading in food products
Services regarding management consulting
Other social services
Trading in food products
Services regarding management consulting
Private persons with the name Rolf Roniger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rolf Roniger
Publication number: HR02-1004465104, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
mebea mensch beruf arbeit, in Pratteln, CHE-108.429.086, Verein (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3640225).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walpen, Eduard, von Binn, in Pratteln, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehren, Marius, von Saanen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaister, Stefan, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grassi, Raffaele, von Vezia, in Anwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roniger, Rolf, von Möhlin, in Zeihen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2966557, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Food & Sweets Trading GmbH, in Oeschgen, CHE-115.990.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2012, Publ. 6601630).
Firma neu:
Food & Sweets Trading GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.07.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roniger, Marie-Helen, von Schmerikon, Magden und Möhlin, in Zeihen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roniger, Rolf, von Magden und Möhlin, in Zeihen, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 151 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5818406, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Food & Sweets Trading GmbH, in Windisch, CH-400.4.033.243-8, Dorfstrasse 69, 5210 Windisch, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.09.2010.
Zweck:
Handel mit Esswaren und Beratung in diesem Bereich;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 10.09.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Roniger, Rolf, von Magden und Möhlin, in Zeihen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 151 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hauswirth, Gabriele, österreichische Staatsangehörige, in Kittsee (AT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Roniger, Marie-Helen, von Schmerikon, Möhlin und Magden, in Zeihen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.