Ernst Rickenbach
domiciled in Galgenen, from Schwyz Active mandates: AGL-Catering & Weinhandel GmbH, Galgener Dorfladen GmbH Connected persons: Anna Magdalena Rickenbach You can stay up to date through "Ernst Rickenbach", please log in or register free of charge.You are now following "Ernst Rickenbach"
Credit rating You can stay up to date through "Ernst Rickenbach", please log in or register free of charge.You are now following "Ernst Rickenbach"
|
Places where people with the name Ernst Rickenbach live
Sectors in which people with the name Ernst Rickenbach work
Other gastronomical services
Trading with various goods
Other gastronomical services
Trading with various goods
Private persons with the name Ernst Rickenbach
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ernst Rickenbach
Publication number: HR02-1004976834, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Rickenbach Metzgerei GmbH, in Galgenen, CHE-114.412.438, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, S.0, Publ. 6358624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach, Ernst, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbach, Manuel, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1004515020, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
AGL - Catering GmbH, in Freienbach, CHE-110.131.549, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2016, Publ. 2675035).
Statutenänderung:
29.11.2018.
Firma neu:
AGL-Catering & Weinhandel GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Catering-Service und Eventplanung;
Handel, Import und Export von Lebensmitteln, Weinen, Spirituosen sowie Güter und Produkte gastronomischer Art;
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, Wertschriften erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach, Manuel, von Schwyz, in Wangen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbach, Ernst, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Publication number: 6511424, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Galgener Dorfladen GmbH, in Galgenen, CH-130.4.017.736-0, Martinstrasse 9, 8854 Galgenen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.01.2012.
Zweck:
Betrieb eines Dorfladens mit Handel von Lebensmitteln und ähnlichen Produkten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 4.1.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rickenbach, Anna Magdalena genannt Madeleine, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rickenbach, Ernst, von Schwyz, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.