Christophe Abel Charles Rérat
domiciled in Courtedoux, from Fahy Active mandates: SwissSurface.ch SA, Recomatic S.A. and more Connected persons: Benjamin Charles Chapuis, Olivier André Raphaël Wieland, Béatrice Carine Hélène Bula and more You can stay up to date through "Christophe Abel Charles Rérat", please log in or register free of charge.You are now following "Christophe Abel Charles Rérat"
Credit rating You can stay up to date through "Christophe Abel Charles Rérat", please log in or register free of charge.You are now following "Christophe Abel Charles Rérat"
|
Places where people with the name Christophe Abel Charles Rérat live
Sectors in which people with the name Christophe Abel Charles Rérat work
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Manufacturing of tool machinery
Architectural and engineering activities
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Manufacturing of tool machinery
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Christophe Abel Charles Rérat
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christophe Abel Charles Rérat
Publication number: HR02-1004626844, Commercial Registry Office Jura, (670)
SwissSurface.ch SA, à Courtedoux, CHE-426.641.674, société anonyme (No. FOSC 76 du 18.04.2019, Publ. 1004614366).
Inscription ou modification de personne(s):
Rérat, Christophe Abel Charles, de Fahy, à Courtedoux, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Rérat, Philippe Alain Laurent, de Fahy, à Porrentruy, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1004614366, Commercial Registry Office Jura, (670)
SwissSurface.ch SA, à Courtedoux, CHE-426.641.674, société anonyme (No. FOSC 203 du 19.10.2016, Publ. 3117377).
Nouvelle adresse:
Rue des Marronniers 1G, 2905 Courtedoux.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
von Gunten, Marco Luigi, de Sigriswil, à Salavaux (Avenches), président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Rérat, Christophe Abel Charles, de Fahy, à Courtedoux, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire, avec signature collective à deux];
Rérat, Philippe Alain Laurent, de Fahy, à Porrentruy, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Publication number: 1615101, Commercial Registry Office Jura, (670)
SwissSurface.ch SA, à Courtedoux, CHE-426.641.674, Rue des Marronniers 1G, 2905 Courtedoux, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
30.06.2014.
But:
Développement, fabrication, commercialisation et distribution de machines et de produits industriels ainsi que fourniture de prestations de service dans le domaine industriel (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00.
Faits qualifiés:
Apports en nature: selon contrat du 25.06.2014, il a été fait apport à la société d'un équipement industriel de test pour un montant de CHF 51'000.--, accepté pour ce prix, contre remise de 510 actions nominatives de CHF 100.-- chacune, entièrement libérées.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée, téléfax ou e-mail.
Restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts. Selon déclaration du 30.06.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
von Gunten, Marco Luigi, de Sigriswil, à Salavaux (Avenches), président, avec signature individuelle;
Rérat, Christophe Abel Charles, de Fahy, à Courtedoux, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Rérat, Philippe Alain Laurent, de Fahy, à Porrentruy, avec procuration collective à deux.