Vincent Jérôme Rebstein
domiciled in Arbaz, from Arbaz and Aubonne Active mandates: CSD Group SA, CSD Ingénieurs SA and more Connected persons: Roselyne Roberte Loeb, Jean-Pascal Gendre, Pascal Michel Helfer and more You can stay up to date through "Vincent Jérôme Rebstein", please log in or register free of charge.You are now following "Vincent Jérôme Rebstein"
Credit rating You can stay up to date through "Vincent Jérôme Rebstein", please log in or register free of charge.You are now following "Vincent Jérôme Rebstein"
|
Places where people with the name Vincent Jérôme Rebstein live
Sectors in which people with the name Vincent Jérôme Rebstein work
Operation of other financial institutions
Architectural and engineering activities
Operation of other financial institutions
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Vincent Jérôme Rebstein
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Vincent Jérôme Rebstein
Publication number: HR02-1005846164, Commercial Registry Office Valais, (626)
Association de l'ancien Hôpital de Gravelone des communes des districts de Sion-Hérens-Conthey, à Sion, CHE-100.756.630, association (No. FOSC 125 du 02.07.2018, Publ. 4329277).
Modification des statuts:
10.09.2019. 06.06.2023.
Nouveau but:
L'association a pour but la création et la mise à disposition de la population des Communes membres de l'association, de locaux et de structures d'accueil et de soins de bonne qualité permettant de réaliser ainsi les buts de santé publique visés par le Canton. Elle peut mettre en œuvre et réaliser toute action qui lui permet d'atteindre de manière directe ou indirecte le but formulé à l'alinéa un ci-dessus .
Nouvelles ressources:
Les ressources de l'association sont constituées notamment par le produit de son activité et par les libéralités privées et publiques de tout ordre.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chappot, Florian, de Charrat, à Sion, membre du comité, sans droit de signature;
Cottagnoud, Olivier, de Vétroz, à Vétroz, membre du comité, sans droit de signature;
Crittin, Claude Yves, de Chamoson, à Chamoson, membre du comité, sans droit de signature;
Dumas, Francis, de Nendaz, à Nendaz, membre du comité, sans droit de signature;
Gaspoz, Virginie, de Evolène, à Evolène, membre du comité, sans droit de signature;
Marchand, Géraldine, de Grimisuat et Fribourg, à Grimisuat, membre, sans droit de signature;
Pardo-Gilliand, Nadine Denise, de Chêne-Bougeries, à Sion, membre du comité, sans droit de signature;
Rebstein, Vincent Jérôme, de Arbaz, à Arbaz, membre du comité, sans droit de signature;
Roduit, Yann Patrick, de Leytron, à Sion, membre du comité, sans droit de signature;
Roux, David, de Grimisuat, à Sion, membre du comité, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: HR02-1005558017, Commercial Registry Office Valais, (626)
Sionne Energies SA, à Arbaz, CHE-436.328.173, société anonyme (No. FOSC 243 du 16.12.2019, Publ. 1004784523).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rebstein, Vincent, de Arbaz, à Arbaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Torrent, John , de Arbaz, à Arbaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Publication number: HR02-1005493051, Commercial Registry Office Valais, (626)
Home Les Crêtes, à Grimisuat, CHE-107.368.565, fondation (No. FOSC 222 du 13.11.2020, Publ. 1005022781).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rebstein, Vincent, de Arbaz, à Arbaz, président du conseil de fondation, membre du comité de direction, avec signature collective à deux;
Aymon, Marc, dit Marco, de Ayent, à Ayent, vice-président du conseil de fondation, vice-président du comité de direction, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Beney, Christophe , de Ayent, à Ayent, président du conseil de fondation, président du comité de direction, avec signature collective à deux;
Vuigner, Raphaël, de Grimisuat, à Grimisuat, vice-président du conseil de fondation, vice-président du comité de direction, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire du conseil de fondation, président du comité de direction, avec signature collective à deux];
Aymon, Marie Charlotte Catherine, dite Charlotte, de Arbaz, à Arbaz, membre du conseil de fondation, membre du comité de direction, sans droit de signature.