Reports for David Roux
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name David Roux
Holdings
Newest SOGC notifications: David Roux
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005897028, Commercial Registry Office Valais, (626)
Les Pérégrines SA, à Sion, CHE-306.171.096, société anonyme (No. FOSC 245 du 16.12.2021, Publ. 1005359461).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Clot, Alexandre, de Curtilles, à Sierre, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Roux, David, de Grimisuat, à Sion, directeur, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1005846164, Commercial Registry Office Valais, (626)
Association de l'ancien Hôpital de Gravelone des communes des districts de Sion-Hérens-Conthey, à Sion, CHE-100.756.630, association (No. FOSC 125 du 02.07.2018, Publ. 4329277).
Modification des statuts:
10.09.2019. 06.06.2023.
Nouveau but:
L'association a pour but la création et la mise à disposition de la population des Communes membres de l'association, de locaux et de structures d'accueil et de soins de bonne qualité permettant de réaliser ainsi les buts de santé publique visés par le Canton. Elle peut mettre en œuvre et réaliser toute action qui lui permet d'atteindre de manière directe ou indirecte le but formulé à l'alinéa un ci-dessus .
Nouvelles ressources:
Les ressources de l'association sont constituées notamment par le produit de son activité et par les libéralités privées et publiques de tout ordre.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chappot, Florian, de Charrat, à Sion, membre du comité, sans droit de signature;
Cottagnoud, Olivier, de Vétroz, à Vétroz, membre du comité, sans droit de signature;
Crittin, Claude Yves, de Chamoson, à Chamoson, membre du comité, sans droit de signature;
Dumas, Francis, de Nendaz, à Nendaz, membre du comité, sans droit de signature;
Gaspoz, Virginie, de Evolène, à Evolène, membre du comité, sans droit de signature;
Marchand, Géraldine, de Grimisuat et Fribourg, à Grimisuat, membre, sans droit de signature;
Pardo-Gilliand, Nadine Denise, de Chêne-Bougeries, à Sion, membre du comité, sans droit de signature;
Rebstein, Vincent Jérôme, de Arbaz, à Arbaz, membre du comité, sans droit de signature;
Roduit, Yann Patrick, de Leytron, à Sion, membre du comité, sans droit de signature;
Roux, David, de Grimisuat, à Sion, membre du comité, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: HR02-1005513114, Commercial Registry Office Valais, (626)
Le Glarier Résidence Médicalisée, à Sion, CHE-107.695.142, fondation (No. FOSC 92 du 14.05.2019, Publ. 1004629935).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Latham Cremonini, Geneviève, de Vétroz et Conthey, à Sion, directrice, membre du comité de direction, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Hemmeler, Daniel, de Aarau, à Sion, vice-président du conseil de fondation, vice-président de la direction, avec signature collective à deux avec le président ou le directeur [précédemment: vice-président du conseil de fondation, vice-président de la direction, avec signature collective à deux avec le président];
Roux, David, de Grimisuat, à Sion, directeur, membre du comité de direction, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.