Marc Rauscher
domiciled in Biel/Bienne, from Stein am Rhein Active mandates: RWR Baulösungen GmbH in Liq., WR Wohnen AG and more Connected persons: Gisèle Wahli, Jürg Rüefli, Fabio Vescovi and more You can stay up to date through "Marc Rauscher", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Rauscher"
Credit rating You can stay up to date through "Marc Rauscher", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Rauscher"
|
Places where people with the name Marc Rauscher live
Sectors in which people with the name Marc Rauscher work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Marc Rauscher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marc Rauscher
Publication number: HR02-1005764831, Commercial Registry Office Berne, (36)
RWR Baulösungen GmbH, in Biel/Bienne, CHE-113.254.355, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874226).
Firma neu:
RWR Baulösungen GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.05.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wahli, Christian, von Bolligen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüefli, Jürg, von Lengnau (BE), in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rauscher, Marc, von Stein am Rhein, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wahli, Gisèle, von Bolligen, in Gletterens, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Publication number: HR02-1004900489, Commercial Registry Office Berne, (36)
wahlirüefli Architekten und Raumplaner AG, in Biel/Bienne, CHE-108.052.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3476011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nitag Treuhand AG (CHE-107.921.953), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauscher, Marc, von Stein am Rhein, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Luginbühl, Vinzenz, von Aeschi bei Spiez, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Vescovi, Fabio, von Ins, in Ins, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Einzelunterschrift];
Treuhand Stübi AG (CHE-107.215.631), in Toffen, Revisionsstelle.
Publication number: 2839145, Commercial Registry Office Berne, (36)
WR Wohnen AG, in Biel/Bienne, CHE-162.617.902, Dammweg 3, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.05.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bau- und Architekturbereich wie Planung, Erstellung, Begleitung von lmmobilienprojekten aller Art, Kauf, Verkauf, Halten, Verwaltung, Vermittlung von Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann weitere Grundstücke und Bauten erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Aktien:
102 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Luginbühl, Vinzenz, von Aeschi bei Spiez, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauscher, Marc, von Stein am Rhein, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vescovi, Fabio, von Ins, in Ins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.