lic. iur. Renato Pool
domiciled in Planken, from Surses Active mandates: Tyle Holding AG, Ante Asset Management AG and more Connected persons: Niklas Lehner, Peter U. Zehnder, Martin Batliner and more You can stay up to date through "lic. iur. Renato Pool", please log in or register free of charge.You are now following "lic. iur. Renato Pool"
Credit rating You can stay up to date through "lic. iur. Renato Pool", please log in or register free of charge.You are now following "lic. iur. Renato Pool"
|
Places where people with the name Renato Pool live
Sectors in which people with the name Renato Pool work
Operation of other financial institutions
Fund management
Trading in household appliances and related goods
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Fund management
Trading in household appliances and related goods
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Renato Pool
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Renato Pool
Publication number: HR02-1005283961, Commercial Registry Office Graubünden
Tyle Holding AG, in Chur, CHE-103.331.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004687155).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pool, Renato, von Surses, in Planken (LI), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehner, Dr. Dionys L., von Untereggen und Luzern, in Linz (AT), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004633795, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Tyle Holding AG, in Chur, CHE-103.331.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4215295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alig, Dr. Kurt, von Obersaxen Mundaun, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pool, Renato, von Surses, in Planken (LI), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004511324, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bettgeschichten Meinrad Dossenbach AG, in Zürich, CHE-107.369.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2016, Publ. 3189245).
Statutenänderung:
23.11.2018.
Firma neu:
Bettgeschichten AG.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist Handel mit Möbeln aller Art, Beratung und Verkauf von Inneneinrichtungen sowie Betreiben eines Innenarchitekturbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Patente, Urkunderechte, Marken, andere Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dossenbach, Meinrad, von Baar, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pool-Bechtiger, Nathalie, von Mosnang, in Planken (LI), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Peter, Dr. Natalie, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pool, Renato, von Surses, in Planken (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.