Daniel Pescia
domiciled in Meilen, from Comano and Lugano Active mandates: Max Dudler AG, Max Dudler Architekten AG and more Connected persons: Giulietta Hidalgo Ballester, Clemens Horst Antonius Thaddäus Wagner, Isabelle Meissner and more You can stay up to date through "Daniel Pescia", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Pescia"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Pescia", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Pescia"
|
Places where people with the name Daniel Pescia live
Sectors in which people with the name Daniel Pescia work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Daniel Pescia
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Pescia
Publication number: HR02-1005268569, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Max Dudler Architekten AG, in Zürich, CHE-113.924.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3921715).
Statutenänderung:
15.07.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 05.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasching Treuhand (CHE-110.219.322), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pescia, Daniel, von Lugano, in Meilen, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Publication number: HR02-1004820085, Commercial Registry Office Zurich, (20)
PESCIA&THÖNY Architekten GmbH, in Zürich, CHE-281.851.698, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2012, S.0, Publ. 6939098).
Statutenänderung:
05.12.2019. 16.01.2020.
Firma neu:
GS Unlimited GmbH.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
Juststrasse 35, 8706 Meilen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros zur Bearbeitung Planung und Ausführung aller architektonischen oder architekturnahen Aufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thöny, Andrea Claudio, von Chur, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich];
Pescia, Daniel, von Lugano, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich].
Publication number: HR02-1004810891, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Max Dudler AG, in Zürich, CHE-389.928.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004772991).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pescia, Daniel, von Lugano, in Meilen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Meissner, Isabelle, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.