Pierre Alain Pannatier
domiciled in Nax, from Mont-Noble Active mandates: Alpin'Concept SA, Borne Jollien SA Connected persons: Guy-Olivier Voide, Eddy Jean Marcellin Favre, Eddy Jean Marcellin Favre You can stay up to date through "Pierre Alain Pannatier", please log in or register free of charge.You are now following "Pierre Alain Pannatier"
Credit rating You can stay up to date through "Pierre Alain Pannatier", please log in or register free of charge.You are now following "Pierre Alain Pannatier"
|
Places where people with the name Pierre Alain Pannatier live
Sectors in which people with the name Pierre Alain Pannatier work
General structural engineering
Manufacturing of other electrical equipment/appliances
General structural engineering
Manufacturing of other electrical equipment/appliances
Private persons with the name Pierre Alain Pannatier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pierre Alain Pannatier
Publication number: HR02-1005507971, Commercial Registry Office Valais, (626)
Espace Territoire SA, à Sion, CHE-115.430.953, société anonyme (No. FOSC 186 du 26.09.2019, Publ. 1004724935).
Modification des statuts:
23.06.2022.
Nouvelle raison sociale:
Alpin'Concept SA.
Nouveau siège:
Evolène.
Nouvelle adresse:
Rue Centrale 236, 1983 Evolène.
Autres adresses:
Les Jausses 3, 1973 Nax.
Nouveau but:
La société a pour but toutes activités d'entreprise générale, d'élaboration de projet, de calcul de budget, d'élaboration de plans d'exécution et de direction des travaux ;
l'exécution de tous travaux de construction, de rénovation et de transformation dans le domaine du bâtiment;
l'achat, la vente, la location, la mise en valeur, la promotion, et le commerce de tous matériaux et services en relation avec le domaine immobilier. Elle peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Brinon, Jérôme, de Anniviers, à Savièse, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Voide, Guy-Olivier, de Saint-Martin (VS), à Evolène, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Eddy Favre;
Pannatier, Pierre Alain, de Mont-Noble, à Mont-Noble, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Eddy Favre;
Favre, Eddy, de Evolène, à Evolène, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: HR01-1004651780, Commercial Registry Office Valais, (626)
Borne Jollien SA, à Sion, CHE-458.547.849, Route des Carolins 28, 1950 Sion, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
06.06.2019.
But:
La fabrication et la commercialisation de matériel de démarcation pour le domaine de la mensuration officielle (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par écrit et toute autre communication par écrit, par fax ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Pannatier, Pierre Alain, de Mont-Noble, à Mont-Noble, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Favre, Eddy, de Evolène, à Evolène, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 06.06.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.