Yasar Özdemir
domiciled in Dübendorf, from Fällanden Active mandates: Islamische Stiftung ISK Connected persons: Alas Omar Alas, Eyup Ayvaz, Enis Suljimani and more You can stay up to date through "Yasar Özdemir", please log in or register free of charge.You are now following "Yasar Özdemir"
Credit rating You can stay up to date through "Yasar Özdemir", please log in or register free of charge.You are now following "Yasar Özdemir"
|
Places where people with the name Yasar Özdemir live
Sectors in which people with the name Yasar Özdemir work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Yasar Özdemir
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Yasar Özdemir
Publication number: HR02-1005032996, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Islamische Stiftung ISK, in Zürich, CHE-101.752.215, Stiftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2020, Publ. 1004955246).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özdemir, Yasar, von Fällanden, in Dübendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ayvaz, Eyup, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1143538, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Islamische Stiftung ISK, bisher in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.1992, S. 1539).
Gründungsurkunde:
18.06.1990.
Urkundenänderung:
22.07.2003.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Calandastrasse 11, 8048 Zürich.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Förderung der religiösen und daraus resultierenden ideellen Anliegen ausschliesslich der Moslems in der Schweiz, unabhängig von deren Nationalität und ethnischen Zugehörigkeit, sowie der materiellen Wohlfahrt der in der Schweiz niedergelassenen Moslems. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Stiftung Dienstleistungen anbieten, namentlich Moscheen, Gemeinschaftszentren, Kinderkrippen etc. betreiben und Massnahmen unterstützen oder selbst ergreifen, um den Moslems in der Schweiz die Eingliederung in das Gastland zu erleichtern und zugleich ein den religiösen Vorschriften gemässes Alltagsleben zu führen. Zur Förderung des Zweckes kann die Stiftung auch ein geeignetes kaufmännisches Gewerbe betreiben, beziehungsweise die Betreibung eines Gewerbes für die Anliegen fördern, dessen Erlös gegebenenfalls der Stiftung zufallen muss. Die Stiftung darf Liegenschaften erwerben.
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 2 bis 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sahin, Orhan, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cetkin, Keramettin, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Özdemir, Yasar, von Fällanden, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caglar, Bekir, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.