Hans F. Oesch
domiciled in Magden, from Oberlangenegg Active mandates: Oesch GmbH Connected persons: Francine Oesch-Jeanneret-Grosjean, Michel André Oesch You can stay up to date through "Hans F. Oesch", please log in or register free of charge.You are now following "Hans F. Oesch"
Credit rating You can stay up to date through "Hans F. Oesch", please log in or register free of charge.You are now following "Hans F. Oesch"
|
Places where people with the name Hans F. Oesch live
Sectors in which people with the name Hans F. Oesch work
Trading in consumer goods
Trading in consumer goods
Private persons with the name Hans F. Oesch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans F. Oesch
Publication number: 6211294, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Oesch GmbH, in Magden, CH-400.4.018.430-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 2, Publ. 5703450).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesch, Michel, von Oberlangenegg, in Lausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Oesch, Hans F., von Oberlangenegg, in Magden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Oesch-Jeanneret-Grosjean, Francine, von Oberlangenegg, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publication number: 5594420, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Mobilwerte-Verwaltungs AG, in Rheinfelden, CH-400.3.009.219-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.1998, S. 3478).
Statutenänderung:
08.04.2010.
Sitz neu:
Sisseln.
Domizil neu:
Rosenweg 9, 4334 Sisseln.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Hans, von Oberlangenegg, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Waldmeier Treuhand AG, in Therwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Jules W., von Stein AG, in Sisseln AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5151932, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Haas Präzision AG, in Rheinfelden, CH-400.3.925.073-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.1998, S. 3205).
Statutenänderung:
09.07.2009.
Firma neu:
hpc hofmann partner consulting ag.
Sitz neu:
Sisseln.
Domizil neu:
Rosenweg 9, 4334 Sisseln.
Zweck neu:
Erwerb, Halten, Verwalten und Veräusserung von Beteiligungen an Industrie-, Handels- und Gewerbeunternehmen sowie von anderen beweglichen Vermögenswerten im In- und Ausland, Übernahme von Treuhandmandaten, Vermögensverwaltungen und Unternehmensberatungen;
kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Agenturen errichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Carl Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Schramberg (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oesch, Hans, von Oberlangenegg, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldmeier Treuhand AG, in Therwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Jules W., von Stein AG, in Sisseln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stein AG, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofmann, Yvonne, von Stein AG, in Sisseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.