Mahir Odzini
domiciled in Mellingen, from Dietlikon Active mandates: ChaCon GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Mahir Odzini", please log in or register free of charge.You are now following "Mahir Odzini"
Credit rating You can stay up to date through "Mahir Odzini", please log in or register free of charge.You are now following "Mahir Odzini"
|
Places where people with the name Mahir Odzini live
Sectors in which people with the name Mahir Odzini work
Agriculture (various)
Agriculture (various)
Private persons with the name Mahir Odzini
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mahir Odzini
Publication number: HR02-1005846966, Commercial Registry Office Aargau, (400)
UniquE-Skate GmbH, in Buttwil, CHE-340.855.676, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004915351).
Statutenänderung:
30.03.2023.
Firma neu:
ChaCon GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ChaCon Sàrl) (ChaCon Sagl) (ChaCon Ltd liab Co).
Sitz neu:
Mellingen.
Domizil neu:
Bruggerstrasse 19a, 5507 Mellingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation und den Vertrieb von Pflanzen, pflanzlichen Rohstoffen landwirtschaftlichen Ursprungs, pharmazeutischen Rohstoffen, Kosmetik-, Wellness- und Gesundheitsprodukten sowie Lebensmitteln im In- und Ausland. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Import und Export sowie die Forschung, Zucht, Aufzucht und den Anbau von medizinischen Pflanzen. Weiter kann die Gesellschaft Unterrichtsstunden in verschiedenen Bereichen geben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Alex, von Baden, in Buttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meier, Brigitte, von Baden, in Buttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Nathalie, von Baden, in Muri (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odzini, Mahir, von Dietlikon, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005693744, Commercial Registry Office Aargau, (400)
upcan GmbH, in Spreitenbach, CHE-257.432.823, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odzini, Mahir, von Dietlikon, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özgür, Erdinç, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005038555, Commercial Registry Office Aargau, (400)
upcan GmbH, in Eggenwil, CHE-257.432.823, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3628181).
Statutenänderung:
23.11.2020.
Sitz neu:
Spreitenbach.
Domizil neu:
Fegistrasse 1, 8957 Spreitenbach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odzini, Mahir, von Dietlikon, in Mellingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Eggenwil].