Herbert Obrist
domiciled in Fischingen, from Landiswil Active mandates: H. + R. Obrist AG, F. Obrist AG Connected persons: Ruth Obrist, Josef Obrist You can stay up to date through "Herbert Obrist", please log in or register free of charge.You are now following "Herbert Obrist"
Credit rating You can stay up to date through "Herbert Obrist", please log in or register free of charge.You are now following "Herbert Obrist"
|
Places where people with the name Herbert Obrist live
Sectors in which people with the name Herbert Obrist work
Retail trading in fuels (petrol stations)
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Retail trading in fuels (petrol stations)
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Herbert Obrist
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Herbert Obrist
Publication number: HR01-1005694861, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
H. + R. Obrist AG, in Fischingen, CHE-313.803.369, Hauptstrasse 36, 8376 Fischingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.02.2023. 24.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben einer Tankstelle. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Obrist, Herbert, von Landiswil, in Fischingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Obrist, Ruth, von Landiswil, in Fischingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1134905, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Wasserversorgungsgenossenschaft Fischingen, in Fischingen, CH-440.5.000.967-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S. 21, Publ. 5691234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrist, Herbert, von Landiswil, in Fischingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Markus, von Full-Reuenthal, in Fischingen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leiprecht, Manfred, von Rüdlingen, in Fischingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klammsteiner, Claudia, von Bichelsee-Balterswil, in Fischingen, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3058810, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Wasserversorgungsgenossenschaft Fischingen, in Fischingen, CH-440.5.000.967-6, Die Genossenschaft versorgt im Auftrag der Einheitsgemeinde Fischingen das Gebiet laut Vertrag mit Wasser. Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.1995, S. 3466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenweger, Willy, von Oberrohrdorf, in Fischingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Walter, von Mogelsberg, in Fischingen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaus, Margrit, von Zuzwil SG, in Fischingen, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Werner, von Oensingen, in Fischingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Roland, von Eggersriet, in Fischingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Obrist, Herbert, von Landiswil, in Fischingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Markus, von Full-Reuenthal, in Fischingen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bilger, Marc, von Wuppenau, in Fischingen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Harald, von Wuppenau, in Fischingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.