Eveline Nüssli
domiciled in Hüntwangen, from Elsau Active mandates: Fidelity Treuhand und Verwaltungs AG, Westhafen GmbH Connected persons: Marc André Känzig, Peter Pascal Nüssli You can stay up to date through "Eveline Nüssli", please log in or register free of charge.You are now following "Eveline Nüssli"
Credit rating You can stay up to date through "Eveline Nüssli", please log in or register free of charge.You are now following "Eveline Nüssli"
|
Places where people with the name Eveline Nüssli live
Sectors in which people with the name Eveline Nüssli work
Fund management
Operation of other financial institutions
Fund management
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Eveline Nüssli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Eveline Nüssli
Publication number: HR02-1005575564, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KIB Engineering AG, in Zürich, CHE-101.932.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005191724).
Firma neu:
KIB Engineering AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Fidelity Treuhand und Verwaltungs AG, Boulevard Lilienthal 44, 8152 Glattbrugg. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.09.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Hans, von Grabs, in Schaan (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüssli, Eveline, von Elsau, in Hüntwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005001323, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fidelity Treuhand und Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-107.908.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004776495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zibung, Marc, von Hergiswil NW, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüssli, Eveline, von Elsau, in Hüntwangen, Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Känzig, Marc André, von Herrliberg, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nüssli, Peter Pascal, von Elsau, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004949005, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KIB Engineering AG, in Zürich, CHE-101.932.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2016, S.0, Publ. 3156761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zibung, Josef, von Hergiswil NW, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenberger, Hans, von Grabs, in Schaan (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nüssli, Eveline, von Elsau, in Hüntwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.